SALVATIERRA PROMOTORA 21 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Lladró I Mallí, 26
Código Postal 46007
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social SALVATIERRA PROMOTORA 21 SL
CIF B97509277
Fecha de Constitución 14/10/2004
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SALVATIERRA PROMOTORA 21 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SALVATIERRA PROMOTORA 21 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Buleo Borja Julian | Administrador Unico | 23/11/2012 | 07/03/2019 |
Buleo Borja Julian | Liquidador Unico | 07/03/2019 | 07/03/2019 |
Amores Villafranca Jesus | Administrador Unico | 14/11/2012 | 23/11/2012 |
Contreras Cambronero Eugenio | Administrador Mancomunado | 14/11/2012 | |
Gonzalez Hernandez Maria Soledad | Administrador Mancomunado | 14/11/2012 |
ACTOS BORME DE SALVATIERRA PROMOTORA 21 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7934, L 5229, F 67, S 8, H V 99735, I/A 6 (07/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-51-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7934, L 5229, F 67, S 8, H V 99735, I/A 6 (07/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-51-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7934, L 5229, F 67, S 8, H V 99735, I/A 6 (07/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-51-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7934, L 5229, F 67, S 8, H V 99735, I/A 6 (07/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-51-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7934, L 5229, F 67, S 8, H V 99735, I/A 6 (07/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-51-46
- C/ LLADRO Y MALLI 26 BAJO (VALENCIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7934, L 5229, F 67, S 8, H V 99735, I/A 5 (17/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-246-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7934, L 5229, F 67, S 8, H V 99735, I/A 4 (23/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7934, L 5229, F 67, S 8, H V 99735, I/A 4 (23/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-46
- C/ SOLIDARITAT 41 - OFICINA 8 (ALDAIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7934, L 5229, F 67, S 8, H V 99735, I/A 3 (14/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-225-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7934, L 5229, F 67, S 8, H V 99735, I/A 3 (14/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-225-46