BULEO BORJA JULIAN
Informe ejecutivo de BULEO BORJA JULIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE BULEO BORJA JULIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BULEO BORJA JULIAN
Empresa: INIGUNITA SL
Administrador Unico
- Buleo Borja Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 151041, I/A 6 (12/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-117-46
Empresa: SALVATIERRA PROMOTORA 21 SL
Liquidador Unico
- Buleo Borja Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7934, L 5229, F 67, S 8, H V 99735, I/A 6 (07/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-51-46
Empresa: SALVATIERRA PROMOTORA 21 SL
Administrador Unico
- Buleo Borja Julian
Liquidador Unico
- Buleo Borja Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7934, L 5229, F 67, S 8, H V 99735, I/A 6 (07/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-51-46
Empresa: GUNYCON SL
Administrador Solidario
- Buleo Borja Julian
- Duran Villalonga Guillermo Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5395, L 2702, F 218, S 8, H V 45761, I/A 5 (01/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-29-46
Empresa: SALVATIERRA PROMOTORA 21 SL
Administrador Unico
- Buleo Borja Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7934, L 5229, F 67, S 8, H V 99735, I/A 4 (23/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-46
Empresa: GUNYCON SL
Administrador Solidario
- Buleo Borja Julian
- Duran Villalonga Guillermo Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5395, L 2702, F 218, S 8, H V 45761, I/A 3 (01/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-131-46
Empresa: GUNYCON SL
Consejero Delegado Solidario
- Buleo Borja Julian
- Duran Villalonga Guillermo Francisco
- Reyes Fajardo Andres
Consejero
- Buleo Borja Julian
- Duran Villalonga Guillermo Francisco
- Reyes Fajardo Andres
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5395, L 2702, F 218, S 8, H V 45761, I/A 3 (01/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-131-46
Información de BULEO BORJA JULIAN
Mostramos los datos de BULEO BORJA JULIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BULEO BORJA JULIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos