AMORES VILLAFRANCA JESUS
Informe ejecutivo de AMORES VILLAFRANCA JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE AMORES VILLAFRANCA JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CRIPCAR CONSTRUCCION Y URBANISMO SL | Apoderado | 21/03/2013 | |
PERCHELCONS SL | Apoderado | 24/06/2010 |
VINCULACIONES DE AMORES VILLAFRANCA JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AMORES VILLAFRANCA JESUS
Empresa: CRIPCAR CONSTRUCCION Y URBANISMO SL
Apoderado
- Amores Villafranca Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9346, L 6628, F 153, S 8, H V 144319, I/A 3 (21/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-60-46
Empresa: SALVATIERRA PROMOTORA 21 SL
Administrador Unico
- Amores Villafranca Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7934, L 5229, F 67, S 8, H V 99735, I/A 4 (23/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-46
Empresa: SALVATIERRA PROMOTORA 21 SL
Administrador Unico
- Amores Villafranca Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7934, L 5229, F 67, S 8, H V 99735, I/A 3 (14/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-225-46
Empresa: CRIPCAR CONSTRUCCION Y URBANISMO SL
Administrador Unico
- Amores Villafranca Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9346, L 6628, F 152, S 8, H V 144319, I/A 2 (19/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-209-46
Empresa: CRIPCAR CONSTRUCCION Y URBANISMO SL
Administrador Unico
- Amores Villafranca Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9346, L 6628, F 151, S 8, H V 144319, I/A 1 (01/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-132-46
Empresa: PERCHELCONS SL
Apoderado
- Amores Villafranca Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5190, L 2498, F 151, S 8, H V 41289, I/A 7 (24/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-126-46
Empresa: PERCHELCONS SL
Administrador Solidario
- Amores Villafranca Jesus
- Amores Villafranca Jose Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5190, L 2498, F 151, S 8, H V 41289, I/A 6 (24/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-126-46
Información de AMORES VILLAFRANCA JESUS
Mostramos los datos de AMORES VILLAFRANCA JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AMORES VILLAFRANCA JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos