SALCEDO INMOBILIARIO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Rafael Calvo, 18
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social SALCEDO INMOBILIARIO SL
CIF B84057975
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 16/07/2004
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE SALCEDO INMOBILIARIO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SALCEDO INMOBILIARIO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Andres Osorio Pitarch | Secretario | 24/06/2010 | 16/08/2023 |
Andres Osorio Pitarch | Consejero | 24/06/2010 | 16/08/2023 |
Cadahia Casla Jose Ramon | Apoderado | 16/08/2023 | |
Cook Peter David | Apoderado | 16/08/2023 | |
Cook Peter David | Consejero | 16/08/2023 | |
De Corral Gargallo Carlos | Consejero | 16/08/2023 | |
Herrero Garcia Mario | Consejero | 16/08/2023 | |
Houdelet Peter Fritz Albert Herman | Apoderado | 16/08/2023 | |
Osorio Iturmendi Alfonso | Presidente | 16/08/2023 | |
Osorio Iturmendi Alfonso | Consejero | 16/08/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SALCEDO INMOBILIARIO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20324 , F 92, S 8, H M 359343, I/A 7 (16/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-160-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20324 , F 92, S 8, H M 359343, I/A 7 (16/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-160-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20324 , F 92, S 8, H M 359343, I/A 7 (16/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-160-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20324 , F 92, S 8, H M 359343, I/A 7 (16/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-160-28
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20324 , F 92, S 8, H M 359343, I/A 7 (16/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-160-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificado el articulo 9º de los estatutos sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20324 , F 92, S 8, H M 359343, I/A 6 (13/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-180-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20324 , F 91, S 8, H M 359343, I/A 5 (18/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-187-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-208-28
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20324 , F 91, S 8, H M 359343, I/A 4 (24/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-127-28
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20324 , F 91, S 8, H M 359343, I/A 4 (24/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-127-28