OSORIO GARCIA JUAN MANUEL
Informe ejecutivo de OSORIO GARCIA JUAN MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE OSORIO GARCIA JUAN MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BDO AUDITORES SLP | Apoderado | 07/06/2018 | |
BDO AUDIBERIA ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/06/2013 | |
BDO AUDITORES SL | Apoderado | 21/03/2013 | |
NAVES Y VIVIENDAS SA NAVISA | Apoderado Mancomunado | 15/03/2013 | |
PREZANES DE INVERSIONES SICAV | Presidente | 10/09/2010 | 25/10/2012 |
PREZANES DE INVERSIONES SICAV | Consejero | 10/09/2010 | 25/10/2012 |
LA FLOR DEL RAMO INVERSIONES INMOBILIARIAS SL | Consejero | 06/08/2012 | |
NUEVA INMOBILIARIA CASTELLANA SA | Administrador Mancomunado | 05/04/2011 | |
ACOFINCAL SL | Administrador Solidario | 31/01/2011 | |
SALCEDO INMOBILIARIO SL | Consejero | 24/06/2010 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE OSORIO GARCIA JUAN MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OSORIO GARCIA JUAN MANUEL
Empresa: BDO AUDITORES SLP
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Checa Jimenez Agustin
- Cook Peter David
- Cook Peter David
- Cook Peter David
- Cook Peter David
- Houdelet Peter Fritz Albert
- Navarro Prieto Manuel Luis
- Osorio Garcia Juan Manuel
- Osorio Iturmendi Alfonso
- Osorio Pitarch Andres Fernando
- Riba Casellas Joan
- Roger Rull Ramon
- Sañe Figueras Santiago
- Vilar Vinyeta Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33783 , F 11, S 8, H M 238188, I/A 104 (07/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-114-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Houdelet Peter Fritz
- Navarro Prieto Luis
- Osorio Garcia Juan Manuel
- Velasco Benitez Jose
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29730 , F 26, S 8, H M 241442, I/A 39 (05/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-109-28
Empresa: BDO AUDITORES SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24835 , F 22, S 8, H M 238188, I/A 68 (21/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-61-28
Empresa: NAVES Y VIVIENDAS SA NAVISA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7200, L 4503, F 220, S 8, H V 83922, I/A 7 (15/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-46
Empresa: PREZANES DE INVERSIONES SICAV
Consejero
- Osorio Garcia Juan Manuel
- Osorio Pitarch Andres Fernando
- Ybarra Sainz De La Maza Leopoldo
Presidente
- Osorio Garcia Juan Manuel
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14764 , F 198, S 8, H M 245228, I/A 20 (25/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-213-28
Consejero
- Osorio Garcia Juan Manuel
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15068 , F 109, S 8, H M 251536, I/A 7 (06/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-158-28
Empresa: NUEVA INMOBILIARIA CASTELLANA SA
Administrador Mancomunado
- Erdozain Suarez Jesus
- Osorio Garcia Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9546 , F 169, S 8, H M 153441, I/A 7 (05/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-73-28
Empresa: ACOFINCAL SL
Administrador Solidario
- Osorio Garcia Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6779 , F 10, S 8, H M 110380, I/A 6 (31/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-32-28
Empresa: PREZANES DE INVERSIONES SICAV
Consejero
- Osorio Garcia Juan Manuel
Presidente
- Osorio Garcia Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14764 , F 197, S 8, H M 245228, I/A 17 (10/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-183-28
Empresa: SALCEDO INMOBILIARIO SL
Consejero
- Navarro Prieto Manuel Luis
- Osorio Garcia Juan Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20324 , F 91, S 8, H M 359343, I/A 4 (24/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-127-28
VER MAS ACTOS
Información de OSORIO GARCIA JUAN MANUEL
Mostramos los datos de OSORIO GARCIA JUAN MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OSORIO GARCIA JUAN MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos