HERRERO GARCIA MARIO
Informe ejecutivo de HERRERO GARCIA MARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE HERRERO GARCIA MARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HELVETIA COMPAÑIA SUIZA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Consejero | 18/01/2024 | |
HELVETIA COMPAÑIA SUIZA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Consejero | 19/10/2016 |
VINCULACIONES DE HERRERO GARCIA MARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERRERO GARCIA MARIO
Consejero
- Herrero Garcia Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6926 , F 94, S 8, H SE 1517, I/A 974 (18/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-41
Empresa: SALCEDO INMOBILIARIO SL
Consejero
- Cook Peter David
- De Corral Gargallo Carlos
- Herrero Garcia Mario
- Osorio Iturmendi Alfonso
- Osorio Pitarch Andres
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20324 , F 92, S 8, H M 359343, I/A 7 (16/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-160-28
Consejero
- Herrero Garcia Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5957 , F 47, S 8, H SE 1517, I/A 805 (19/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-206-41
Soc.Prof.
- Herrero Garcia Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29730 , F 33, S 8, H M 241442, I/A 47 (18/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-16-28
Empresa: BDO AUDITORES SLP
Soc.Prof.
- Herrero Garcia Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33783 , F 3, S 8, H M 238188, I/A 88 (29/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-5-28
Empresa: BDO AUDITORES SLP
Apoderado Mancomunado
- Herrero Garcia Mario
Apoderado
- Herrero Garcia Mario
- Herrero Garcia Mario
- Herrero Garcia Mario
- Herrero Garcia Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33783 , F 1, S 8, H M 238188, I/A 84 (23/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-191-28
Empresa: BDO AUDITORES SLP
Consejero
- Herrero Garcia Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33783 , F 1, S 8, H M 238188, I/A 83 (02/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-174-28
Información de HERRERO GARCIA MARIO
Mostramos los datos de HERRERO GARCIA MARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERRERO GARCIA MARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos