SAINT GOBAIN CERAMICAS INDUSTRIALES SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Albert Einstein, 25
Código Postal 08940
Municipio Cornellà de Llobregat
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social SAINT GOBAIN CERAMICAS INDUSTRIALES SA
CIF A08011827
Actividad Fabricación de productos cerámicos refractarios
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SAINT GOBAIN CERAMICAS INDUSTRIALES SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SAINT GOBAIN CERAMICAS INDUSTRIALES SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cañas Chamon Jose | Apoderado | 18/05/2010 | 18/02/2016 |
Carmena Cuerva Aurora | Apoderado | 18/05/2010 | 18/02/2016 |
De Lucas Diez Mariano | Apoderado | 18/05/2010 | 18/02/2016 |
Gonzalez Frances Antonio | Administrador Unico | 31/12/2014 | 18/02/2016 |
Gonzalez Frances Antonio | Liquidador | 18/02/2016 | 18/02/2016 |
Macias Hernandez Marta | Apoderado | 24/12/2009 | 18/02/2016 |
Muñoz Ferrer Marta | Apoderado | 18/05/2010 | 18/02/2016 |
Pala Castella Gabriel | Apoderado | 23/02/2010 | 18/02/2016 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 20/10/2010 | 18/02/2016 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 09/12/2009 | 18/02/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SAINT GOBAIN CERAMICAS INDUSTRIALES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41903 , F 123, S 8, H B 100101, I/A 136 (18/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41903 , F 123, S 8, H B 100101, I/A 136 (18/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41903 , F 123, S 8, H B 100101, I/A 136 (18/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41903 , F 123, S 8, H B 100101, I/A 136 (18/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41903 , F 123, S 8, H B 100101, I/A 135 (31/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-6-08
- CL ALBERT EINSTEIN Num.25 (CORNELLA DE LLOBREGAT)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41903 , F 123, S 8, H B 100101, I/A 134 (27/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-171-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-212-08
- Otras modificaciones estatutarias: ARTS.16,17 Y 18:CAMBIO DE REGIMEN ADMINISTRATIVO. ARTS.19,20 Y 21:SIN CONTENIDO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41903 , F 122, S 8, H B 100101, I/A 133 (15/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-39-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41903 , F 122, S 8, H B 100101, I/A 133 (15/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-39-08
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41903 , F 122, S 8, H B 100101, I/A 133 (15/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-39-08