COMAS VILALTA ANNA MARIA
Informe ejecutivo de COMAS VILALTA ANNA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE COMAS VILALTA ANNA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MOTOVARIO SA | Apoderado Solidario | 10/04/2018 |
VINCULACIONES DE COMAS VILALTA ANNA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COMAS VILALTA ANNA MARIA
Empresa: MOTOVARIO SA
Apoderado Solidario
- Comas Vilalta Anna Maria
- Vigata Altimira Merce
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47080 , F 191, S 8, H B 230608, I/A 33 (17/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-08
Empresa: MOTOVARIO SA
Apoderado Solidario
- Comas Vilalta Anna Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45994 , F 177, S 8, H B 230608, I/A 27 (10/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-76-08
Presidente
Secretario No Consejero
- Comas Vilalta Anna Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41903 , F 122, S 8, H B 100101, I/A 133 (15/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-39-08
Información de COMAS VILALTA ANNA MARIA
Mostramos los datos de COMAS VILALTA ANNA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COMAS VILALTA ANNA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos