VIGATA ALTIMIRA MERCE
Informe ejecutivo de VIGATA ALTIMIRA MERCE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VIGATA ALTIMIRA MERCE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MOTOVARIO SA | Apoderado Mancomunado | 21/05/2024 | |
MOTOVARIO SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/10/2019 | |
MOTOVARIO SA | Apoderado Solidario | 10/04/2018 |
VINCULACIONES DE VIGATA ALTIMIRA MERCE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIGATA ALTIMIRA MERCE
Empresa: MOTOVARIO SA
Apoderado Mancomunado
- Comas Vilalta Anna
- Franco Pacini
- Martin Perez David
- Massimo Boninsegna
- Vigata Altimira Merce
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 230608, I/A 42 (21/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-102-08
Empresa: MOTOVARIO SA
Apoderado Solidario
- Comas Vilalta Anna Maria
- Vigata Altimira Merce
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47080 , F 191, S 8, H B 230608, I/A 33 (17/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-08
Empresa: MOTOVARIO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Comas Vilalta Anna
- Martin Perez David
- Vigata Altimira Merce
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45994 , F 179, S 8, H B 230608, I/A 32 (28/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-212-08
Empresa: MOTOVARIO SA
Apoderado Solidario
- Vigata Altimira Merce
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45994 , F 177, S 8, H B 230608, I/A 28 (10/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-76-08
Empresa: GEAR SOLUTIONS ES SL
Apoderado Solidario
- Vigata Altimira Merce
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45905 , F 91, S 8, H B 448969, I/A 13 (09/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-92-08
Información de VIGATA ALTIMIRA MERCE
Mostramos los datos de VIGATA ALTIMIRA MERCE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIGATA ALTIMIRA MERCE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos