GONZALEZ FRANCES ANTONIO
Informe ejecutivo de GONZALEZ FRANCES ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GONZALEZ FRANCES ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAINT GOBAIN CERAMICAS INDUSTRIALES SA | Administrador Unico | 31/12/2014 | 18/02/2016 |
SAINT GOBAIN CERAMICAS INDUSTRIALES SA | Liquidador | 18/02/2016 | 18/02/2016 |
SAINT GOBAIN CERAMICAS INDUSTRIALES SA | Administrador Unico | 15/02/2011 | 31/12/2014 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ FRANCES ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ FRANCES ANTONIO
Liquidador
- Gonzalez Frances Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41903 , F 123, S 8, H B 100101, I/A 136 (18/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-08
Administrador Unico
- Gonzalez Frances Antonio
Liquidador
- Gonzalez Frances Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41903 , F 123, S 8, H B 100101, I/A 136 (18/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-08
Administrador Unico
- Gonzalez Frances Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41903 , F 123, S 8, H B 100101, I/A 135 (31/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-6-08
Administrador Unico
- Gonzalez Frances Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41903 , F 122, S 8, H B 100101, I/A 133 (15/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-39-08
Información de GONZALEZ FRANCES ANTONIO
Mostramos los datos de GONZALEZ FRANCES ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ FRANCES ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos