INCRYEN 2014 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Font, 16
Código Postal 08960
Municipio Sant Just Desvern
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social INCRYEN 2014 SL
CIF B25441767
Capital Social 6716360.3 Euros
Actividad Fabricación de otras cisternas, grandes depósitos y contenedores de metal
Nombres Anteriores
- ROS ROCA INDOX CRYO-ENERGY SL
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE INCRYEN 2014 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INCRYEN 2014 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADDVANTE FORENSE Y CONCURSAL SLP | Auxiliar Administrativo Concursal | 19/11/2015 | 12/07/2023 |
BUFETE MARROQUIN ABOGADOS Y ECONOMISTAS SLP | Administrador Concursal | 19/11/2015 | 12/07/2023 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 15/01/2013 | 12/07/2023 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor de Cuentas Consolidado | 15/01/2013 | 12/07/2023 |
Faura Lluis Enrique | REP.AUX.DEL. | 19/11/2015 | 12/07/2023 |
Guasch Sala Josep | Apoderado | 22/11/2013 | 12/07/2023 |
Guasch Sala Josep | Secretario No Consejero | 12/06/2014 | 12/07/2023 |
INDUSTRIAS MADERO METALURGICAS ROS ROCA 2000 SL | Consejero | 30/05/2013 | 12/07/2023 |
Llopis Marroquin Joan | Auxiliar Administrativo Concursal | 19/11/2015 | 12/07/2023 |
Macia Serentill Jaime | Apoderado | 28/04/2011 | 12/07/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INCRYEN 2014 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44491 , F 176, S 8, H B 457684, I/A 38 (12/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-137-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 142/2015, SENTENCIA FIRME DE FECHA 09/12/2021, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44491 , F 176, S 8, H B 457684, I/A 38 (12/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-137-08
Administrador Concursal
Auxiliar Administrativo Concursal
Consejero Delegado
Presidente
REP.ADM.CONC
REP.AUX.DEL.
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44491 , F 176, S 8, H B 457684, I/A 38 (12/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-137-08
- JUZGADO MERCANTIL 3 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE CONCURSO VOLUNTARIO 142/2015, AUTO FIRME DE FECHA 10/02/2015, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44491 , F 175, S 8, H B 457684, I/A 37 (19/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-226-08
Administrador Concursal
Auxiliar Administrativo Concursal
REP.ADM.CONC
REP.AUX.DEL.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44491 , F 175, S 8, H B 457684, I/A 37 (19/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-226-08
- CL FONT,NUMERO 16 BAIXOS (SANT JUST DESVERN)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44491 , F 175, S 8, H B 457684, I/A 36 (08/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-199-08
Empresa: ROS ROCA INDOX CRYO-ENERGY SL
- INCRYEN 2014 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 616 , F 103, S 8, H L 11462, I/A 35 (22/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-186-25
Empresa: ROS ROCA INDOX CRYO-ENERGY SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 616 , F 103, S 8, H L 11462, I/A 34 (19/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-184-25
Empresa: ROS ROCA INDOX CRYO-ENERGY SL
- Don Julio Vilagrasa Ibarz, renuncia como representante permanente persona física de la Consejera ROS ROCA GESTION Y DIVERSIFICACION, SL, con fecha 17 de marzo de 2014
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 616 , F 102, S 8, H L 11462, I/A 33 (19/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-123-25
Empresa: ROS ROCA INDOX CRYO-ENERGY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 616 , F 102, S 8, H L 11462, I/A 33 (19/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-123-25