ROCA ENRICH SALVADOR
Informe ejecutivo de ROCA ENRICH SALVADOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 13
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 48
Empresas inactivas: 18
CARGOS DE ROCA ENRICH SALVADOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PONENTIA ENERGIA SL | Consejero | 20/03/2023 | |
INVERCAT TECHNOLOGIES SL | Socio Unico | 15/09/2021 | |
HIDROGMAR-ROS ROCA SL | Presidente | 12/04/2021 | |
HIDROGMAR-ROS ROCA SL | Consejero | 12/04/2021 | |
AGRUPACIO RAMADERA PLA D'URGELL SL | Apoderado Mancomunado | 05/06/2020 | |
AGRICOLA CASANOSA 2000 SL | Apoderado Mancomunado | 14/06/2018 | |
TRAVESSACAMINS SL | Administrador Unico | 02/08/2017 | |
AGRICOLA CASANOSA 2000 SL | Administrador Mancomunado | 23/03/2017 | |
GREEN TAL SA | Presidente | 26/04/2016 | |
GREEN TAL SA | Consejero | 26/04/2016 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ROCA ENRICH SALVADOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROCA ENRICH SALVADOR
Empresa: INCRYEN 2014 SL
Administrador Concursal
Auxiliar Administrativo Concursal
Consejero Delegado
Presidente
REP.ADM.CONC
REP.AUX.DEL.
REPR.143 RRM
- Roca Enrich Ramon
- Roca Enrich Salvador
- Salinas Villalba Milagros
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44491 , F 176, S 8, H B 457684, I/A 38 (12/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-137-08
Empresa: PONENTIA ENERGIA SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 702 , F 207, S 8, H HU 15206, I/A 1 (20/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-59-22
Empresa: TERRES DE SEGU SL
Administrador Unico
- Roca Enrich Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1335 , F 66, S 8, H L 26635, I/A 4 (29/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-233-25
Empresa: ROS ROCA GROUP SL
Apoderado
- Roca Enrich Ramon
- Roca Enrich Ramon
- Roca Enrich Ramon
- Roca Enrich Ramon
- Roca Enrich Salvador
- Roca Enrich Salvador
- Roca Enrich Salvador
- Roca Enrich Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 616 , F 93, S 8, H L 10054, I/A 58 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-20-25
Empresa: ROS ROCA GROUP SL
Administrador Mancomunado
- Roca Enrich Ramon
- Roca Enrich Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 616 , F 92, S 8, H L 10054, I/A 57 (27/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-212-25
Empresa: INVERCAT TECHNOLOGIES SL
Socio Único
- Roca Enrich Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1462 , F 60, S 8, H L 29428, I/A 4 (15/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-182-25
Empresa: GREEN TAL SA
Consejero Delegado
Consejero
- Moncayo Barriopedro Javier
- Roca Enrich Ramon
- Roca Enrich Salvador
- Sanpera Izoard Jaume
Presidente
- Roca Enrich Salvador
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32653 , F 158, S 8, H M 587775, I/A 5 (13/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-137-28
Empresa: HIDROGMAR-ROS ROCA SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
- Roca Enrich Salvador
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 218, L 167, F 215, S 8, H SO 4333, I/A 2 (12/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-74-42
Empresa: AGRUPACIO RAMADERA PLA D'URGELL SL
Apoderado Mancomunado
- Roca Enrich Ramon
- Roca Enrich Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 850 , F 129, S 8, H L 16420, I/A 15 (05/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-112-25
Empresa: ROS ROCA GROUP SL
Administrador Mancomunado
- Roca Enrich Ramon
- Roca Enrich Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 614 , F 215, S 8, H L 10054, I/A 52 (17/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-119-25
VER MAS ACTOS
Información de ROCA ENRICH SALVADOR
Mostramos los datos de ROCA ENRICH SALVADOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROCA ENRICH SALVADOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos