ROMOMAR CAPITAL S I C A V SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Monte Esquinza, 48
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ROMOMAR CAPITAL S I C A V SA
CIF B96470315
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE ROMOMAR CAPITAL S I C A V SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ROMOMAR CAPITAL S I C A V SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANKIA BANCA PRIVADA GESTION SGIIC SA | Entidad Gestora | 06/05/2014 | |
BANKIA SA | EntidDeposit | 19/01/2012 | 06/05/2014 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 28/09/2009 | 06/05/2014 |
Herrero Aparicio Luis | Vicesecretario No Consejero | 26/07/2011 | 06/05/2014 |
Marti Moreno Carmelo | Liquidador Solidario | 28/01/2014 | 06/05/2014 |
Marti Moreno Carmen | Liquidador Solidario | 28/01/2014 | 06/05/2014 |
Moreno Regolf Rosario | Liquidador Solidario | 28/01/2014 | 06/05/2014 |
Sociedad De Gestion De Los Sistemas De Registro Co | Ent.Reg.Cont | 06/05/2014 | |
Marti Moreno Carmelo | Secretario | 27/09/2012 | 28/01/2014 |
Marti Moreno Carmelo | Consejero | 27/09/2012 | 28/01/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ROMOMAR CAPITAL S I C A V SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22888 , F 7, S 8, H M 409884, I/A 10 (06/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-90-28
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22888 , F 7, S 8, H M 409884, I/A 10 (06/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-90-28
- Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores dando de baja a la sociedad en el Registro de Sociedades de Inversión de Capital Variable, como consecuencia de los acuerdos adoptados por la junta general de accionistas con fecha 27 de junio de 2013
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22888 , F 7, S 8, H M 409884, I/A 9 (21/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-81-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22888 , F 6, S 8, H M 409884, I/A 8 (28/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-25-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22888 , F 6, S 8, H M 409884, I/A 8 (28/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-25-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22888 , F 6, S 8, H M 409884, I/A 8 (28/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-25-28
Auditor
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22888 , F 6, S 8, H M 409884, I/A 7 (27/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-196-28
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22888 , F 6, S 8, H M 409884, I/A 7 (27/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-196-28
- C/ MONTE ESQUINZA 48 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22888 , F 5, S 8, H M 409884, I/A 6 (19/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-21-28
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICADOS LOS ARTICULOS 1 Y 3.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22888 , F 5, S 8, H M 409884, I/A 6 (19/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-21-28