MORENO REGOLF ROSARIO
Informe ejecutivo de MORENO REGOLF ROSARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE MORENO REGOLF ROSARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUMARCA 2000 SL | Administrador Unico | 01/08/2019 | |
PROMOCIONES MARTI MORENO SL | Administrador Unico | 30/07/2019 | |
ROMOMAR CAPITAL S I C A V SA | Liquidador Solidario | 28/01/2014 | 06/05/2014 |
ROMOMAR CAPITAL S I C A V SA | Presidente | 27/09/2012 | 28/01/2014 |
ROMOMAR CAPITAL S I C A V SA | Consejero | 27/09/2012 | 28/01/2014 |
ROMOMAR CAPITAL S I C A V SA | Consejero Delegado | 27/09/2012 | |
PROMOCIONES ROMOMAR SL | Administrador Solidario | 23/07/2009 |
VINCULACIONES DE MORENO REGOLF ROSARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORENO REGOLF ROSARIO
Empresa: SUMARCA 2000 SL
Administrador Unico
- Moreno Regolf Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6596, L 3900, F 24, S 8, H V 71180, I/A 5 (01/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-152-46
Empresa: PROMOCIONES MARTI MORENO SL
Administrador Unico
- Moreno Regolf Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5394, L 2701, F 196, S 8, H V 45736, I/A 6 (30/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-149-46
Empresa: ROMOMAR CAPITAL S I C A V SA
Liquidador Solidario
- Marti Moreno Carmelo
- Marti Moreno Carmen
- Moreno Regolf Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22888 , F 6, S 8, H M 409884, I/A 8 (28/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-25-28
Empresa: ROMOMAR CAPITAL S I C A V SA
Consejero
- Marti Moreno Carmelo
- Marti Moreno Carmen
- Marti Moreno Lorena
- Moreno Regolf Rosario
Presidente
- Moreno Regolf Rosario
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22888 , F 6, S 8, H M 409884, I/A 8 (28/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-25-28
Empresa: ROMOMAR CAPITAL S I C A V SA
Auditor
Consejero
- Marti Moreno Carmelo
- Marti Moreno Carmen
- Marti Moreno Lorena
- Moreno Regolf Rosario
Presidente
- Moreno Regolf Rosario
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22888 , F 6, S 8, H M 409884, I/A 7 (27/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-196-28
Empresa: ROMOMAR CAPITAL S I C A V SA
Consejero Delegado
- Moreno Regolf Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22888 , F 6, S 8, H M 409884, I/A 7 (27/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-196-28
Empresa: PROMOCIONES ROMOMAR SL
Administrador Solidario
- Marti Moreno Carmelo
- Moreno Regolf Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7910, L 5205, F 72, S 8, H V 99185, I/A 3 (23/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-145-46
Información de MORENO REGOLF ROSARIO
Mostramos los datos de MORENO REGOLF ROSARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORENO REGOLF ROSARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos