MARTI MORENO CARMELO
Informe ejecutivo de MARTI MORENO CARMELO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTI MORENO CARMELO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUMARCA 2000 SL | Administrador Unico | 01/08/2019 | |
PROMOCIONES MARTI MORENO SL | Administrador Unico | 30/07/2019 | |
QUEEN VICTORIA PREMIUM SL | Socio Unico | 18/11/2014 | |
QUEEN VICTORIA PREMIUM SL | Administrador Unico | 18/11/2014 | |
PROMOCIONES ROMOMAR SL | Administrador Unico | 23/07/2009 |
VINCULACIONES DE MARTI MORENO CARMELO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTI MORENO CARMELO
Empresa: SUMARCA 2000 SL
Administrador Unico
- Marti Moreno Carmelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6596, L 3900, F 24, S 8, H V 71180, I/A 5 (01/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-152-46
Empresa: PROMOCIONES MARTI MORENO SL
Administrador Unico
- Marti Moreno Carmelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5394, L 2701, F 196, S 8, H V 45736, I/A 6 (30/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-149-46
Empresa: QUEEN VICTORIA PREMIUM SL
Administrador Unico
- Marti Moreno Carmelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9872, L 7154, F 170, S 8, H V 162220, I/A 1 (18/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-225-46
Empresa: QUEEN VICTORIA PREMIUM SL
Socio Único
- Marti Moreno Carmelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9872, L 7154, F 170, S 8, H V 162220, I/A 1 (18/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-225-46
Empresa: ROMOMAR CAPITAL S I C A V SA
Liquidador Solidario
- Marti Moreno Carmelo
- Marti Moreno Carmen
- Moreno Regolf Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22888 , F 6, S 8, H M 409884, I/A 8 (28/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-25-28
Empresa: ROMOMAR CAPITAL S I C A V SA
Consejero
- Marti Moreno Carmelo
- Marti Moreno Carmen
- Marti Moreno Lorena
- Moreno Regolf Rosario
Presidente
Secretario
- Marti Moreno Carmelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22888 , F 6, S 8, H M 409884, I/A 8 (28/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-25-28
Empresa: ROMOMAR CAPITAL S I C A V SA
Auditor
Consejero
- Marti Moreno Carmelo
- Marti Moreno Carmen
- Marti Moreno Lorena
- Moreno Regolf Rosario
Presidente
Secretario
- Marti Moreno Carmelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22888 , F 6, S 8, H M 409884, I/A 7 (27/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-196-28
Empresa: PROMOCIONES ROMOMAR SL
Administrador Unico
- Marti Moreno Carmelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7910, L 5205, F 72, S 8, H V 99185, I/A 3 (23/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-145-46
Empresa: PROMOCIONES ROMOMAR SL
Administrador Solidario
- Marti Moreno Carmelo
- Moreno Regolf Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7910, L 5205, F 72, S 8, H V 99185, I/A 3 (23/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-145-46
Información de MARTI MORENO CARMELO
Mostramos los datos de MARTI MORENO CARMELO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTI MORENO CARMELO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos