ROMAS TELECOMUNICACIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Muntaner, 496
Código Postal 08022
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social ROMAS TELECOMUNICACIONES SL
CIF B65120396
Capital Social 48000.0 Euros
Actividad Otras actividades de telecomunicaciones
Fecha de Constitución 04/06/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ROMAS TELECOMUNICACIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ROMAS TELECOMUNICACIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Blasi Naves Mercedes | Liquidador | 13/01/2015 | 13/01/2015 |
Blasi Naves Mercedes | Administrador Unico | 01/07/2009 | 13/01/2015 |
Blasi Naves Virginia | Apoderado | 14/07/2009 | 13/01/2015 |
ACTOS BORME DE ROMAS TELECOMUNICACIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41313 , F 70, S 8, H B 380817, I/A 4 (13/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41313 , F 70, S 8, H B 380817, I/A 4 (13/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41313 , F 70, S 8, H B 380817, I/A 4 (13/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-08
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 20: RETRIBUCION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41313 , F 70, S 8, H B 380817, I/A 3 (07/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-52-08
Capital Anterior: | 20.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 28.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 48.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 140,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41313 , F 70, S 8, H B 380817, I/A 3 (07/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-52-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2011)
CVE: BORME-B-2011-237-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2011-13-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41313 , F 68, S 8, H B 380817, I/A 2 (14/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-141-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41313 , F 66, S 8, H B 380817, I/A 1 (01/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-129-08
Dirección:CL MUNTANER Num.496 P.AT PTA.1 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:04/06/09
Capital:20.000,00 Euros
Objeto social:LA INTERMEDIACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ABONO EN LOS SECTORES DE TELECOMUNICACIONES Y SUMINISTROS DE ENERGIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41313 , F 66, S 8, H B 380817, I/A 1 (01/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-129-08