BLASI NAVES MERCEDES
Informe ejecutivo de BLASI NAVES MERCEDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BLASI NAVES MERCEDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROMAS TELECOMUNICACIONES SL | Liquidador | 13/01/2015 | 13/01/2015 |
ROMAS TELECOMUNICACIONES SL | Administrador Unico | 01/07/2009 | 13/01/2015 |
BLACITY SL | Administrador Solidario | 15/11/2011 |
VINCULACIONES DE BLASI NAVES MERCEDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BLASI NAVES MERCEDES
Empresa: ROMAS TELECOMUNICACIONES SL
Liquidador
- Blasi Naves Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41313 , F 70, S 8, H B 380817, I/A 4 (13/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-08
Empresa: ROMAS TELECOMUNICACIONES SL
Administrador Unico
- Blasi Naves Mercedes
Liquidador
- Blasi Naves Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41313 , F 70, S 8, H B 380817, I/A 4 (13/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-08
Empresa: BLACITY SL
Administrador Solidario
- Blasi Naves Mercedes
- Blasi Naves Virginia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39519 , F 73, S 8, H B 348794, I/A 3 (15/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-224-08
Empresa: ROMAS TELECOMUNICACIONES SL
Administrador Unico
- Blasi Naves Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41313 , F 66, S 8, H B 380817, I/A 1 (01/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-129-08
Información de BLASI NAVES MERCEDES
Mostramos los datos de BLASI NAVES MERCEDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BLASI NAVES MERCEDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos