BLASI NAVES VIRGINIA
Informe ejecutivo de BLASI NAVES VIRGINIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BLASI NAVES VIRGINIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CISCAR MEDICAL SL | Administrador Unico | 18/06/2013 |
VINCULACIONES DE BLASI NAVES VIRGINIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BLASI NAVES VIRGINIA
Empresa: CISCAR MEDICAL SL
Administrador Unico
- Blasi Naves Virginia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42859 , F 134, S 8, H B 416169, I/A 2 (18/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-119-08
Empresa: CISCAR MEDICAL SL
Administrador Solidario
- Blasi Naves Virginia
- Cisneros Calvo Fernandez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42859 , F 134, S 8, H B 416169, I/A 2 (18/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-119-08
Empresa: CISCAR MEDICAL SL
Administrador Solidario
- Blasi Naves Virginia
- Cisneros Calvo Fernandez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42859 , F 133, S 8, H B 416169, I/A 1 (21/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-227-08
Empresa: BLACITY SL
Liquidador
- Blasi Naves Virginia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39519 , F 73, S 8, H B 348794, I/A 3 (15/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-224-08
Empresa: BLACITY SL
Administrador Solidario
- Blasi Naves Mercedes
- Blasi Naves Virginia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39519 , F 73, S 8, H B 348794, I/A 3 (15/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-224-08
Empresa: ROMAS TELECOMUNICACIONES SL
Apoderado
- Blasi Naves Virginia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41313 , F 68, S 8, H B 380817, I/A 2 (14/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-141-08
Información de BLASI NAVES VIRGINIA
Mostramos los datos de BLASI NAVES VIRGINIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BLASI NAVES VIRGINIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos