RIVA Y GARCIA-1877 SA - EXTINGUIDA
Razón Social RIVA Y GARCIA-1877 SA
CIF A80294325
Nombres Anteriores
- RIVA Y GARCIA 1877 SOCIEDAD DE VALORES SA
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Garcia Nieto Portabella Ignacio
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE RIVA Y GARCIA-1877 SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RIVA Y GARCIA-1877 SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Capelles Lopez Xavier | Apoderado | 21/03/2012 | 23/04/2015 |
Cuatrecasas Targa Carlos | Consejero | 05/11/2014 | 23/04/2015 |
Cuatrecasas Targa Carlos | Consejero | 28/05/2009 | 23/04/2015 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 11/02/2015 | 23/04/2015 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 29/09/2014 | 23/04/2015 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 21/06/2012 | 23/04/2015 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 29/06/2011 | 23/04/2015 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 13/08/2010 | 23/04/2015 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 28/05/2009 | 23/04/2015 |
Garcia Nieto Portabella Ignacio | Presidente | 12/06/2012 | 23/04/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE RIVA Y GARCIA-1877 SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42717 , F 41, S 8, H B 49619, I/A 146 (23/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-82-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42717 , F 45, S 8, H B 49619, I/A 145 (11/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-34-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42717 , F 44, S 8, H B 49619, I/A 144 (05/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-218-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42717 , F 44, S 8, H B 49619, I/A 143 (29/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-191-08
- PRESTACION DE SERVICIOS DE NATURALEZA ADMINISTRAVIA,OPERATIVA,CONTABLE Y DE ASESORAMIENTO ESTRATEGICO TANTO A EMPRESAS FINANCIERAS COMO A CUALQUIER OTRO TIPO DE ENTIDADES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42717 , F 43, S 8, H B 49619, I/A 142 (23/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-2-08
- RIVA Y GARCIA-1877 SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42717 , F 43, S 8, H B 49619, I/A 142 (23/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-2-08
- BAJA DE LA SOCIEDAD COMO SOCIEDAD DE VALORES Y CONVERSION DE LA MISMA EN SOCIEDAD ANONIMA ORDINARIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42717 , F 43, S 8, H B 49619, I/A 142 (23/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-2-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42717 , F 43, S 8, H B 49619, I/A 141 (10/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-241-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42717 , F 43, S 8, H B 49619, I/A 140 (24/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-145-08
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42717 , F 43, S 8, H B 49619, I/A 139 (02/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-198-08