CUATRECASAS TARGA CARLOS
Informe ejecutivo de CUATRECASAS TARGA CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CUATRECASAS TARGA CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RIVA Y GARCIA-1877 SA | Consejero | 05/11/2014 | 23/04/2015 |
RIVA Y GARCIA-1877 SA | Consejero | 28/05/2009 | 23/04/2015 |
GRUPO FINANCIERO RIVA Y GARCIA SL | Secretario | 23/12/2011 | 24/03/2015 |
GRUPO FINANCIERO RIVA Y GARCIA SL | Consejero | 23/12/2011 | 24/03/2015 |
RIVA Y GARCIA PROYECTOS SA | Consejero | 11/07/2011 | 08/04/2013 |
VINCULACIONES DE CUATRECASAS TARGA CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CUATRECASAS TARGA CARLOS
Empresa: GRUPO FINANCIERO RIVA Y GARCIA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Cuatrecasas Targa Carlos
- Garcia Nieto Portabella Borja
- Garcia Nieto Portabella Ignacio
Presidente
Secretario
- Cuatrecasas Targa Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43648 , F 108, S 8, H B 434483, I/A 37 (24/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-62-08
Empresa: RIVA Y GARCIA-1877 SA
Consejero
- Cuatrecasas Targa Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42717 , F 44, S 8, H B 49619, I/A 144 (05/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-218-08
Empresa: RIVA Y GARCIA PROYECTOS SA
Consejero
- Cuatrecasas Targa Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37692 , F 137, S 8, H B 97009, I/A 45 (08/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-70-08
Empresa: GRUPO FINANCIERO RIVA Y GARCIA SL
Consejero
- Cuatrecasas Targa Carlos
Secretario
- Cuatrecasas Targa Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 732 , F 159, S 8, H NA 15104, I/A 30 (23/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-4-31
Empresa: RIVA Y GARCIA PROYECTOS SA
Consejero
- Cuatrecasas Targa Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37692 , F 133, S 8, H B 97009, I/A 39 (11/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-138-08
Consejero
- Cuatrecasas Targa Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39573 , F 19, S 8, H B 49619, I/A 128 (28/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-110-08
Información de CUATRECASAS TARGA CARLOS
Mostramos los datos de CUATRECASAS TARGA CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CUATRECASAS TARGA CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos