RESIDUOS INDUSTRIALES DE LA MADERA Y AFINES SA - EXTINGUIDA
Municipio Chiva
Provincia Valencia
Razón Social RESIDUOS INDUSTRIALES DE LA MADERA Y AFINES SA
CIF A96577770
Capital Social 225675.0 Euros
Actividad Valorización de materiales ya clasificados
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE RESIDUOS INDUSTRIALES DE LA MADERA Y AFINES SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RESIDUOS INDUSTRIALES DE LA MADERA Y AFINES SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ten Vercher Salvador | Liquidador Unico | 12/07/2012 | 10/09/2013 |
Muñoz Criado Maria Aranzazu | Presidente | 19/12/2011 | 12/07/2012 |
Muñoz Criado Maria Aranzazu | Consejero | 19/12/2011 | 12/07/2012 |
Peral Ribelles Gaspar | Vicepresidente | 19/12/2011 | 12/07/2012 |
Peral Ribelles Gaspar | Consejero | 19/12/2011 | 12/07/2012 |
Simo Arnau Enrique | Secretario | 19/12/2011 | 12/07/2012 |
Simo Arnau Enrique | Consejero Delegado Solidario | 19/12/2011 | 12/07/2012 |
Simo Arnau Enrique | Consejero | 19/12/2011 | 12/07/2012 |
Tejedo Tormo Vicente | Consejero Delegado Solidario | 19/12/2011 | 12/07/2012 |
Tejedo Tormo Vicente | Vicepresidente | 19/12/2011 | 12/07/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE RESIDUOS INDUSTRIALES DE LA MADERA Y AFINES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6036, L 3342, F 222, S 8, H V 59461, I/A 22 (10/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-177-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6036, L 3342, F 222, S 8, H V 59461, I/A 21 (12/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-139-46
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6036, L 3342, F 222, S 8, H V 59461, I/A 21 (12/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-139-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6036, L 3342, F 222, S 8, H V 59461, I/A 21 (12/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-139-46
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6036, L 3342, F 222, S 8, H V 59461, I/A 21 (12/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-139-46
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6036, L 3342, F 221, S 8, H V 59461, I/A 20 (19/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-245-46
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6036, L 3342, F 221, S 8, H V 59461, I/A 20 (19/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-245-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-145-46
Capital Anterior: | 752.175,00 | Euros |
Disminución de capital | 526.500,00 | Euros |
Capital Actual: | 225.675,00 | Euros |
Porcentaje: | 70,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6036, L 3342, F 221, S 8, H V 59461, I/A 19 (17/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-123-46
Capital Anterior: | 225.675,00 | Euros |
Aumento de capital: | 526.500,00 | Euros |
Capital Actual: | 752.175,00 | Euros |
Porcentaje: | 233,30 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6036, L 3342, F 221, S 8, H V 59461, I/A 19 (17/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-123-46