MUÑOZ CRIADO MARIA ARANZAZU
Informe ejecutivo de MUÑOZ CRIADO MARIA ARANZAZU
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MUÑOZ CRIADO MARIA ARANZAZU
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VALENCIANA D'ESTRATEGIES I RECURSOS PER A LA SOSTENIBILITAT AMBIENTAL SA | Apoderado Mancomunado | 10/08/2011 | 18/02/2013 |
VALENCIANA D'ESTRATEGIES I RECURSOS PER A LA SOSTENIBILITAT AMBIENTAL SA | Consejero | 04/08/2011 | 18/02/2013 |
VALENCIANA D'ESTRATEGIES I RECURSOS PER A LA SOSTENIBILITAT AMBIENTAL SA | Vicepresidente | 04/08/2011 | 18/02/2013 |
SEGURIDAD Y PROMOCION INDUSTRIAL VALENCIANA SA | Consejero | 12/09/2011 | 15/01/2013 |
RESIDUOS INDUSTRIALES DE LA MADERA Y AFINES SA | Presidente | 19/12/2011 | 12/07/2012 |
RESIDUOS INDUSTRIALES DE LA MADERA Y AFINES SA | Consejero | 19/12/2011 | 12/07/2012 |
VINCULACIONES DE MUÑOZ CRIADO MARIA ARANZAZU
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ CRIADO MARIA ARANZAZU
Apoderado Mancomunado
- Muñoz Criado Maria Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7551, L 4852, F 221, S 8, H V 25192, I/A 74 (18/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-38-46
Consejero
- Benlliure Moreno Jose Maria
- Muñoz Criado Maria Aranzazu
Vicepresidente
- Muñoz Criado Maria Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7551, L 4852, F 221, S 8, H V 25192, I/A 74 (18/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-38-46
Consejero
- Muñoz Criado Maria Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4742, L 2052, F 141, S 8, H V 23520, I/A 104 (15/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-46
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Muñoz Criado Maria Aranzazu
- Peral Ribelles Gaspar
- Simo Arnau Enrique
- Tejedo Tormo Vicente
Presidente
- Muñoz Criado Maria Aranzazu
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6036, L 3342, F 222, S 8, H V 59461, I/A 21 (12/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-139-46
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Muñoz Criado Maria Aranzazu
- Peral Ribelles Gaspar
- Simo Arnau Enrique
- Tejedo Tormo Vicente
Presidente
- Muñoz Criado Maria Aranzazu
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6036, L 3342, F 221, S 8, H V 59461, I/A 20 (19/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-245-46
Consejero Delegado
Consejero
Miem.Com.Ej.
Pres.Com.Ej.
Presidente
Sec.Com.Ej.
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicepresidente Comite Ejecutivo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4742, L 2052, F 139, S 8, H V 23520, I/A 96 (12/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-180-46
Apoderado Mancomunado
- Espert Silvestre Jose
- Muñoz Criado Maria Aranzazu
- Simo Arnau Enrique
- Simo Arnau Enrique
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7551, L 4852, F 220, S 8, H V 25192, I/A 71 (10/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-159-46
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Muñoz Criado Maria Aranzazu
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7551, L 4852, F 220, S 8, H V 25192, I/A 70 (04/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-155-46
Información de MUÑOZ CRIADO MARIA ARANZAZU
Mostramos los datos de MUÑOZ CRIADO MARIA ARANZAZU que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ CRIADO MARIA ARANZAZU, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos