UREÑA GUILLEN MARIA ANGELES
Informe ejecutivo de UREÑA GUILLEN MARIA ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 26
Empresas inactivas: 12
CARGOS DE UREÑA GUILLEN MARIA ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DESARROLLOS URBANOS PARA VIVIENDAS PROTEGIDAS SL | Consejero | 16/05/2016 | |
DESARROLLOS URBANOS PARA VIVIENDAS PROTEGIDAS SL | Presidente | 08/11/2011 | 16/05/2016 |
HORIZONTE CASTELLON 3000 SL | Consejero | 18/01/2012 | 05/07/2013 |
HORIZONTE CASTELLON 3000 SL | Presidente | 18/01/2012 | 05/07/2013 |
INICIATIVAS Y PROMOCIONES DE VIVIENDAS VALENCIANAS SL | Consejero | 14/05/2012 | |
INICIATIVAS Y PROMOCIONES DE VIVIENDAS VALENCIANAS SL | Presidente | 12/03/2010 | 14/05/2012 |
TAREA PROMOTORA VALENCIANA DE VIVIENDA SL | Consejero | 22/02/2012 | |
TAREA PROMOTORA VALENCIANA DE VIVIENDA SL | Presidente | 26/04/2010 | 22/02/2012 |
PREZERO RECICLADOS Y COMPOSTAJE PIEDRA NEGRA SA | Consejero Delegado Mancomunado | 22/07/2010 | 31/01/2012 |
PREZERO RECICLADOS Y COMPOSTAJE PIEDRA NEGRA SA | Presidente | 22/07/2010 | 31/01/2012 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE UREÑA GUILLEN MARIA ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE UREÑA GUILLEN MARIA ANGELES
Consejero
- Ureña Guillen Maria Angeles
Presidente
- Ureña Guillen Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7889, L 5183, F 87, S 8, H V 98715, I/A 10 (16/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-96-46
Empresa: HORIZONTE CASTELLON 3000 SL
Consejero Delegado
Consejero
- GESTURBE SL
- INBLECAS SL
- INSTITUTO VALENCIANO DE VIVIENDA SA
- Ureña Guillen Maria Angeles
Presidente
- Ureña Guillen Maria Angeles
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7861, L 5156, F 137, S 8, H V 98123, I/A 6 (05/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-131-46
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Gallego Martinez Fernando Vicente
- Gallego Martinez Jose Ramon
- Ureña Guillen Maria Angeles
Presidente
- Ureña Guillen Maria Angeles
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7936, L 5231, F 71, S 8, H V 99777, I/A 11 (14/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-97-46
Consejero
- Ureña Guillen Maria Angeles
Presidente
- Ureña Guillen Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7841, L 5137, F 27, S 8, H V 97686, I/A 7 (22/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-44-46
Consejero Delegado Mancomunado
- Garriga Calonge Manuel
- Ureña Guillen Maria Angeles
Consejero
- Espinosa Bolaños Felipe
- Lamparero Lazaro Jorge Antonio
- Serrano Mateo Cristina
- Ureña Guillen Maria Angeles
Presidente
- Ureña Guillen Maria Angeles
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2523 , F 91, S 8, H A 64267, I/A 18 (31/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-29-03
Empresa: HORIZONTE CASTELLON 3000 SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
- Ureña Guillen Maria Angeles
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7861, L 5156, F 137, S 8, H V 98123, I/A 5 (18/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-19-46
Empresa: HORIZONTE CASTELLON 3000 SL
Consejero
- Garcia Anton Jose Ramon
- Ureña Guillen Maria Angeles
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7861, L 5156, F 136, S 8, H V 98123, I/A 4 (18/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-19-46
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3308 , F 68, S 8, H A 39852, I/A 17 (02/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-9-03
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Espinosa Bolaños Felipe
- Lamparero Lazaro Jorge Antonio
- Serrano Mateo Cristina
- Ureña Guillen Maria Angeles
Presidente
- Ureña Guillen Maria Angeles
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6036, L 3342, F 221, S 8, H V 59461, I/A 20 (19/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-245-46
Presidente
- Ureña Guillen Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7889, L 5183, F 86, S 8, H V 98715, I/A 7 (08/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-219-46
VER MAS ACTOS
Información de UREÑA GUILLEN MARIA ANGELES
Mostramos los datos de UREÑA GUILLEN MARIA ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de UREÑA GUILLEN MARIA ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos