REPARADORA MED-QX SERRANO 76 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Lopez de Hoyos, 388
Código Postal 28043
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social REPARADORA MED-QX SERRANO 76 SL
CIF B87157616
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades de medicina especializada
Fecha de Constitución 01/12/2014
Órgano Administración Administrador único
Propietario Del Pino Paredes Soraya
VINCULACIONES DE REPARADORA MED-QX SERRANO 76 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE REPARADORA MED-QX SERRANO 76 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Del Pino Paredes Soraya | Administrador Unico | 07/01/2020 | 05/05/2021 |
Del Pino Paredes Soraya | Socio Unico | 07/01/2020 | 05/05/2021 |
Del Pino Paredes Soraya | Liquidador | 05/05/2021 | 05/05/2021 |
Del Pino Paredes Vicente | Socio Unico | 12/12/2014 | 07/01/2020 |
Del Pino Paredes Vicente | Administrador Unico | 12/12/2014 | 07/01/2020 |
ACTOS BORME DE REPARADORA MED-QX SERRANO 76 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32869 , F 37, S 8, H M 591717, I/A 3 (05/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-88-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32869 , F 37, S 8, H M 591717, I/A 3 (05/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-88-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32869 , F 37, S 8, H M 591717, I/A 3 (05/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-88-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32869 , F 37, S 8, H M 591717, I/A 3 (05/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-88-28
- C/ LOPEZ DE HOYOS 388 - CASA E (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32869 , F 37, S 8, H M 591717, I/A 2 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-8-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32869 , F 37, S 8, H M 591717, I/A 2 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-8-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32869 , F 37, S 8, H M 591717, I/A 2 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-8-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32869 , F 37, S 8, H M 591717, I/A 2 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-8-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32869 , F 35, S 8, H M 591717, I/A 1 (12/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-243-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32869 , F 35, S 8, H M 591717, I/A 1 (12/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-243-28