DEL PINO PAREDES SORAYA
Informe ejecutivo de DEL PINO PAREDES SORAYA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DEL PINO PAREDES SORAYA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES VP 2000 SL | Socio Unico | 23/12/2019 | |
INVERSIONES VP 2000 SL | Administrador Unico | 23/12/2019 |
VINCULACIONES DE DEL PINO PAREDES SORAYA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEL PINO PAREDES SORAYA
Empresa: PROMOCIONES ARPINI SL
Liquidador
- Del Pino Paredes Soraya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19078 , F 192, S 8, H M 333597, I/A 6 (31/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-28
Empresa: PROMOCIONES ARPINI SL
Administrador Unico
- Del Pino Paredes Soraya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19078 , F 192, S 8, H M 333597, I/A 6 (31/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-28
Empresa: REPARADORA MED-QX SERRANO 76 SL
Liquidador
- Del Pino Paredes Soraya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32869 , F 37, S 8, H M 591717, I/A 3 (05/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-88-28
Empresa: REPARADORA MED-QX SERRANO 76 SL
Administrador Unico
- Del Pino Paredes Soraya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32869 , F 37, S 8, H M 591717, I/A 3 (05/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-88-28
Empresa: PROMOCIONES ARPINI SL
Administrador Unico
- Del Pino Paredes Soraya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19078 , F 192, S 8, H M 333597, I/A 5 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-28
Empresa: PROMOCIONES ARPINI SL
Socio Único
- Del Pino Paredes Soraya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19078 , F 192, S 8, H M 333597, I/A 5 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-28
Empresa: REPARADORA MED-QX SERRANO 76 SL
Administrador Unico
- Del Pino Paredes Soraya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32869 , F 37, S 8, H M 591717, I/A 2 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-8-28
Empresa: REPARADORA MED-QX SERRANO 76 SL
Nuevo Socio Único
- Del Pino Paredes Soraya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32869 , F 37, S 8, H M 591717, I/A 2 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-8-28
Empresa: INVERSIONES VP 2000 SL
Administrador Unico
- Del Pino Paredes Soraya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13949 , F 14, S 8, H M 228517, I/A 2 (23/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-249-28
Empresa: INVERSIONES VP 2000 SL
Nuevo Socio Único
- Del Pino Paredes Soraya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13949 , F 14, S 8, H M 228517, I/A 2 (23/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-249-28
Información de DEL PINO PAREDES SORAYA
Mostramos los datos de DEL PINO PAREDES SORAYA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEL PINO PAREDES SORAYA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos