PROMOCIONES ARPINI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Lopez de Hoyos, 388
Código Postal 28043
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PROMOCIONES ARPINI SL
CIF B83713529
Actividad Agentes de la propiedad inmobiliaria
Fecha de Constitución 23/07/2003
Órgano Administración Administrador único
Propietario Del Pino Paredes Soraya
VINCULACIONES DE PROMOCIONES ARPINI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOCIONES ARPINI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Del Pino Paredes Soraya | Administrador Unico | 08/01/2020 | 31/03/2023 |
Del Pino Paredes Soraya | Socio Unico | 08/01/2020 | 31/03/2023 |
Del Pino Paredes Soraya | Liquidador | 31/03/2023 | 31/03/2023 |
Del Pino Paredes Vicente | Administrador Unico | 20/02/2012 | 08/01/2020 |
Del Pino Paredes Vicente | Administrador Mancomunado | 20/02/2012 | |
Nieto Garcia Raul | Administrador Mancomunado | 20/02/2012 |
ACTOS BORME DE PROMOCIONES ARPINI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19078 , F 192, S 8, H M 333597, I/A 6 (31/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19078 , F 192, S 8, H M 333597, I/A 6 (31/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19078 , F 192, S 8, H M 333597, I/A 6 (31/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19078 , F 192, S 8, H M 333597, I/A 6 (31/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-28
- C/ LOPEZ DE HOYOS 388 - CASA -E (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19078 , F 192, S 8, H M 333597, I/A 5 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19078 , F 192, S 8, H M 333597, I/A 5 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19078 , F 192, S 8, H M 333597, I/A 5 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19078 , F 192, S 8, H M 333597, I/A 5 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19078 , F 192, S 8, H M 333597, I/A 4 (20/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-43-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19078 , F 192, S 8, H M 333597, I/A 4 (20/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-43-28