DEL PINO PAREDES VICENTE
Informe ejecutivo de DEL PINO PAREDES VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE DEL PINO PAREDES VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES ARPINI SL | Administrador Unico | 20/02/2012 | 08/01/2020 |
REPARADORA MED-QX SERRANO 76 SL | Socio Unico | 12/12/2014 | 07/01/2020 |
REPARADORA MED-QX SERRANO 76 SL | Administrador Unico | 12/12/2014 | 07/01/2020 |
INVERSIONES VP 2000 SL | Administrador Unico | 23/12/2019 | |
PROMOCIONES ARPINI SL | Administrador Mancomunado | 20/02/2012 |
VINCULACIONES DE DEL PINO PAREDES VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEL PINO PAREDES VICENTE
Empresa: PROMOCIONES ARPINI SL
Administrador Unico
- Del Pino Paredes Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19078 , F 192, S 8, H M 333597, I/A 5 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-28
Empresa: REPARADORA MED-QX SERRANO 76 SL
Administrador Unico
- Del Pino Paredes Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32869 , F 37, S 8, H M 591717, I/A 2 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-8-28
Empresa: INVERSIONES VP 2000 SL
Administrador Unico
- Del Pino Paredes Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13949 , F 14, S 8, H M 228517, I/A 2 (23/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-249-28
Empresa: REPARADORA MED-QX SERRANO 76 SL
Administrador Unico
- Del Pino Paredes Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32869 , F 35, S 8, H M 591717, I/A 1 (12/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-243-28
Empresa: REPARADORA MED-QX SERRANO 76 SL
Socio Único
- Del Pino Paredes Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32869 , F 35, S 8, H M 591717, I/A 1 (12/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-243-28
Empresa: PROMOCIONES ARPINI SL
Administrador Unico
- Del Pino Paredes Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19078 , F 192, S 8, H M 333597, I/A 4 (20/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-43-28
Empresa: PROMOCIONES ARPINI SL
Administrador Mancomunado
- Del Pino Paredes Vicente
- Nieto Garcia Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19078 , F 192, S 8, H M 333597, I/A 4 (20/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-43-28
Información de DEL PINO PAREDES VICENTE
Mostramos los datos de DEL PINO PAREDES VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEL PINO PAREDES VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos