PROMOTORA OTXARTAGA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Jose Luis Goioaga Etorbidea, 32
Código Postal 48950
Municipio Erandio
Provincia Bizkaia
Razón Social PROMOTORA OTXARTAGA SL
CIF B95019683
Capital Social 138000.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE PROMOTORA OTXARTAGA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOTORA OTXARTAGA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez De Sasia Del Canto Juan | Administrador Mancomunado | 07/03/2013 | 30/11/2021 |
Gonzalez De Sasia Del Canto Juan | Liquidador Mancomunado | 30/11/2021 | 30/11/2021 |
Gorostiza Ezquerra Alejandro | Administrador Mancomunado | 27/01/2009 | 30/11/2021 |
Gorostiza Ezquerra Alejandro | Liquidador Mancomunado | 30/11/2021 | 30/11/2021 |
Gonzalez De Sasia Y Gonzalez De Audicana Juan Manu | Administrador Mancomunado | 27/01/2009 | 07/03/2013 |
Gorostiza Gallareta Gabino | Administrador Unico | 27/01/2009 |
ACTOS BORME DE PROMOTORA OTXARTAGA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3771 , F 118, S 8, H BI 24758, I/A 8 (30/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-235-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3771 , F 118, S 8, H BI 24758, I/A 8 (30/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-235-48
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3771 , F 118, S 8, H BI 24758, I/A 8 (30/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-235-48
Administrador Mancomunado
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3771 , F 118, S 8, H BI 24758, I/A 8 (30/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-235-48
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3771 , F 118, S 8, H BI 24758, I/A 7 (07/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-51-48
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3771 , F 118, S 8, H BI 24758, I/A 7 (07/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-51-48
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3771 , F 118, S 8, H BI 24758, I/A 7 (07/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-51-48
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-149-48
Capital Anterior: | 726.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 588.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 138.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 80,99 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3771 , F 117, S 8, H BI 24758, I/A 6 (10/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-34-48
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-162-48