GONZALEZ DE SASIA Y GONZALEZ DE AUDICANA JUAN MANU
Informe ejecutivo de GONZALEZ DE SASIA Y GONZALEZ DE AUDICANA JUAN MANU
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE GONZALEZ DE SASIA Y GONZALEZ DE AUDICANA JUAN MANU
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVICIOS INMOBILIARIOS ZUBIBARRI SL | Administrador Unico | 12/06/2014 | |
INMUEBLES ZUBIBARRI SL | Administrador Unico | 27/11/2013 | |
GESTION PATRIMONIOS ZUBIARTE SL | Presidente | 15/11/2013 | |
GESTION PATRIMONIOS ZUBIARTE SL | Consejero Delegado Mancomunado | 15/11/2013 | |
GESTION PATRIMONIOS ZUBIARTE SL | Consejero | 15/11/2013 | |
PROMEGA EUROPA ESTE SL | Consejero | 19/08/2013 | |
PROMOTORA OTXARTAGA SL | Administrador Mancomunado | 27/01/2009 | 07/03/2013 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ DE SASIA Y GONZALEZ DE AUDICANA JUAN MANU
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ DE SASIA Y GONZALEZ DE AUDICANA JUAN MANU
Empresa: SERVICIOS INMOBILIARIOS ZUBIBARRI SL
Administrador Unico
- Gonzalez De Sasia Y Gonzalez De Audicana Juan Manu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4540 , F 97, S 8, H BI 42231, I/A 3 (12/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-118-48
Empresa: INMUEBLES ZUBIBARRI SL
Administrador Unico
- Gonzalez De Sasia Y Gonzalez De Audicana Juan Manu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4640 , F 198, S 8, H BI 45138, I/A 4 (27/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-233-48
Empresa: GESTION PATRIMONIOS ZUBIARTE SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Fernandez Monge Gonzalez Audicana Francisco Javier
- Fernandez-monge Gonzalez De Audicana Fernando
- Gonzalez De Sasia Y Gonzalez De Audicana Juan Manu
Consejero
- Fernandez Monge Gonzalez Audicana Francisco Javier
- Fernandez-monge Gonzalez De Audicana Fernando
- Gonzalez De Sasia Y Gonzalez De Audicana Juan Manu
Presidente
- Gonzalez De Sasia Y Gonzalez De Audicana Juan Manu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4307 , F 192, S 8, H BI 37210, I/A 4 (15/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-224-48
Empresa: PROMEGA EUROPA ESTE SL
Consejero
- Gonzalez De Sasia Y Gonzalez De Audicana Juan Manu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4891 , F 91, S 8, H BI 50836, I/A 5 (19/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-162-48
Empresa: PROMOTORA OTXARTAGA SL
Administrador Mancomunado
- Gonzalez De Sasia Y Gonzalez De Audicana Juan Manu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3771 , F 118, S 8, H BI 24758, I/A 7 (07/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-51-48
Empresa: PROMOTORA OTXARTAGA SL
Administrador Mancomunado
- Gonzalez De Sasia Y Gonzalez De Audicana Juan Manu
- Gorostiza Ezquerra Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3771 , F 116, S 8, H BI 24758, I/A 5 (27/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-28-48
Información de GONZALEZ DE SASIA Y GONZALEZ DE AUDICANA JUAN MANU
Mostramos los datos de GONZALEZ DE SASIA Y GONZALEZ DE AUDICANA JUAN MANU que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ DE SASIA Y GONZALEZ DE AUDICANA JUAN MANU, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos