GOROSTIZA GALLARETA GABINO
Informe ejecutivo de GOROSTIZA GALLARETA GABINO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 10
CARGOS DE GOROSTIZA GALLARETA GABINO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOTORA ARTAZAGANA SL | Administrador Mancomunado | 21/01/2009 |
VINCULACIONES DE GOROSTIZA GALLARETA GABINO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOROSTIZA GALLARETA GABINO
Empresa: PROMEGA NERVION SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5062 , F 12, S 8, H BI 51960, I/A 12 (19/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-143-48
Empresa: PROGERS 2000 SL
Consejero
- Gorostiza Gallareta Gabino
Presidente
- Gorostiza Gallareta Gabino
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4278 , F 129, S 8, H BI 36576, I/A 7 (24/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-85-48
Empresa: VITALITAS CENTROS RESIDENCIALES SL
Consejero
- Gorostiza Gallareta Gabino
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4458 , F 112, S 8, H BI 40465, I/A 4 (28/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-28-48
Empresa: PROMOTORA OTXARTAGA SL
Administrador Unico
- Gorostiza Gallareta Gabino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3771 , F 116, S 8, H BI 24758, I/A 5 (27/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-28-48
Empresa: PROMOCIONES NAVAGOS SL
Administrador Solidario
- Ezquerra Garcia Maria Isabel
- Gorostiza Gallareta Gabino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4337 , F 57, S 8, H BI 37758, I/A 6 (23/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-25-48
Empresa: KEMEN SA
Administrador Unico
- Gorostiza Gallareta Gabino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2094 , F 7, S 8, H BI 2801,A , I/ 18 (21/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-23-48
Empresa: PROMOTORA ARTAZAGANA SL
Administrador Mancomunado
- Gorostiza Gallareta Gabino
- Isusi Ezcurdia Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3820 , F 60, S 8, H BI 25910, I/A 7 (21/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-23-48
Empresa: PROMOTORA ARTAZAGANA SL
Administrador Unico
- Gorostiza Gallareta Gabino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3820 , F 60, S 8, H BI 25910, I/A 7 (21/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-23-48
Empresa: PROMEGA MEDITERRANEO SL
Administrador Solidario
- Ezquerra Garcia Maria Isabel
- Gorostiza Gallareta Gabino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4500 , F 190, S 8, H BI 41432, I/A 4 (21/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-21-48
Empresa: ALTOS DE SAN VICENTE SL
Administrador Unico
- Gorostiza Gallareta Gabino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3402 , F 167, S 8, H BI 21954, I/A 10 (20/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-21-48
VER MAS ACTOS
Información de GOROSTIZA GALLARETA GABINO
Mostramos los datos de GOROSTIZA GALLARETA GABINO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOROSTIZA GALLARETA GABINO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos