PROMOCIONES FLOR DEL CEREZO SL - EXTINGUIDA
Provincia Cáceres
Razón Social PROMOCIONES FLOR DEL CEREZO SL
CIF B10189504
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
Propietario Fundacion Abdon Garcia Luis Alonso
VINCULACIONES DE PROMOCIONES FLOR DEL CEREZO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOCIONES FLOR DEL CEREZO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AFICOEX ASESORIA SL | Liquidador | 07/01/2020 | 07/01/2020 |
AFICOEX ASESORIA SL | Administrador Unico | 24/07/2018 | 07/01/2020 |
Fundacion Abdon Garcia Luis Alonso | Socio Unico | 24/07/2018 | 07/01/2020 |
Martin Garcia Luis Miguel Angel | Administrador Unico | 04/05/2013 | 24/07/2018 |
Alejo Leo Pedro | Administrador Unico | 16/12/2008 | 04/05/2013 |
Martin Garcia Luis Miguel Angel | Administrador Unico | 16/12/2008 |
ACTOS BORME DE PROMOCIONES FLOR DEL CEREZO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 388, L 216, F 179, S 8, H CC 3719, I/A 9 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-23-10
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 388, L 216, F 179, S 8, H CC 3719, I/A 9 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-23-10
- Otras modificaciones estatutarias: 1. Denominación social.- La sociedad se denomina Promociones Flores del Cerezo SLU en liquidación.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 388, L 216, F 179, S 8, H CC 3719, I/A 9 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-23-10
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 388, L 216, F 179, S 8, H CC 3719, I/A 9 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-23-10
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 388, L 216, F 179, S 8, H CC 3719, I/A 9 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-23-10
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 388, L 216, F 179, S 8, H CC 3719, I/A 8 (24/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-148-10
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 388, L 216, F 179, S 8, H CC 3719, I/A 8 (24/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-148-10
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 388, L 216, F 179, S 8, H CC 3719, I/A 8 (24/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-148-10
- Otras modificaciones estatutarias: 9. Acciones/Participaciones.- La transmisión voluntaria poractos intervivos de las participaciones sociales será librecuando se haga a favor de socio, asciendiente, descendiene o cónyuge del socio transmitente.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 388, L 216, F 179, S 8, H CC 3719, I/A 7 (04/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-89-10
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 388, L 216, F 179, S 8, H CC 3719, I/A 7 (04/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-89-10