MARTIN GARCIA LUIS MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de MARTIN GARCIA LUIS MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARTIN GARCIA LUIS MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RUTA DEL CEREZO SA | Administrador Unico | 04/05/2013 | |
ABALMAR SL | Administrador Unico | 04/05/2013 |
VINCULACIONES DE MARTIN GARCIA LUIS MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN GARCIA LUIS MIGUEL ANGEL
Empresa: PROMOCIONES FLOR DEL CEREZO SL
Administrador Unico
- Martin Garcia Luis Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 388, L 216, F 179, S 8, H CC 3719, I/A 8 (24/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-148-10
Empresa: PROMOCIONES FLOR DEL CEREZO SL
Administrador Unico
- Martin Garcia Luis Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 388, L 216, F 179, S 8, H CC 3719, I/A 7 (04/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-89-10
Empresa: ABALMAR SL
Administrador Unico
- Martin Garcia Luis Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 409, L 237, F 210, S 8, H CC 346, I/A 7 (04/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-89-10
Empresa: RUTA DEL CEREZO SA
Administrador Unico
- Martin Garcia Luis Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 230, L 58, F 146, S 8, H CC 980, I/A 14 (04/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-89-10
Empresa: CAFE TEATRO LA FACULTAD SL
Administrador Unico
- Martin Garcia Luis Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 557, L 385, F 52, S 8, H CC 6168, I/A 3 (03/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-179-10
Empresa: RUTA DEL CEREZO SA
Administrador Solidario
- Alejo Leo Pedro
- Martin Garcia Luis Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 230, L 58, F 145, S 8, H CC 980, I/A 12 (05/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-12-10
Empresa: ABALMAR SL
Administrador Unico
- Martin Garcia Luis Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 409, L 237, F 210, S 8, H CC 346, I/A 6 (16/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-1-10
Empresa: PROMOCIONES FLOR DEL CEREZO SL
Administrador Unico
- Martin Garcia Luis Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 388, L 216, F 178, S 8, H CC 3719, I/A 6 (16/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-1-10
Información de MARTIN GARCIA LUIS MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de MARTIN GARCIA LUIS MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN GARCIA LUIS MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos