ALEJO LEO PEDRO
Informe ejecutivo de ALEJO LEO PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ALEJO LEO PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS P ALEJO SL | Apoderado | 27/02/2019 |
VINCULACIONES DE ALEJO LEO PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALEJO LEO PEDRO
Empresa: CONSTRUCCIONES Y REFORMAS P ALEJO SL
Apoderado
- Alejo Leo Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 492, L 320, F 71, S 8, H CC 5136, I/A 4 (27/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-48-10
Empresa: CONSTRUCCIONES Y REFORMAS P ALEJO SL
Administrador Unico
- Alejo Leo Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 492, L 320, F 71, S 8, H CC 5136, I/A 3 (02/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-10
Empresa: PROMOCIONES FLOR DEL CEREZO SL
Administrador Unico
- Alejo Leo Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 388, L 216, F 179, S 8, H CC 3719, I/A 7 (04/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-89-10
Empresa: ABALMAR SL
Administrador Unico
- Alejo Leo Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 409, L 237, F 210, S 8, H CC 346, I/A 7 (04/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-89-10
Empresa: RUTA DEL CEREZO SA
Administrador Unico
- Alejo Leo Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 230, L 58, F 146, S 8, H CC 980, I/A 14 (04/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-89-10
Empresa: RUTA DEL CEREZO SA
Administrador Unico
- Alejo Leo Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 230, L 58, F 145, S 8, H CC 980, I/A 12 (05/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-12-10
Empresa: RUTA DEL CEREZO SA
Administrador Solidario
- Alejo Leo Pedro
- Martin Garcia Luis Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 230, L 58, F 145, S 8, H CC 980, I/A 12 (05/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-12-10
Empresa: ABALMAR SL
Administrador Unico
- Alejo Leo Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 409, L 237, F 210, S 8, H CC 346, I/A 6 (16/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-1-10
Empresa: PROMOCIONES FLOR DEL CEREZO SL
Administrador Unico
- Alejo Leo Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 388, L 216, F 178, S 8, H CC 3719, I/A 6 (16/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-1-10
Información de ALEJO LEO PEDRO
Mostramos los datos de ALEJO LEO PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALEJO LEO PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos