PROMOCIONES COMERCIALES REYDO SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Alcala, 160
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social PROMOCIONES COMERCIALES REYDO SA
CIF A79136875
Actividad Intermediarios del comercio de la madera y materiales de construcción
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE PROMOCIONES COMERCIALES REYDO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOCIONES COMERCIALES REYDO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Doñoro Molero Crispulo | Liquidador Solidario | 26/08/2019 | 26/08/2019 |
Doñoro Molero Crispulo | Administrador Solidario | 08/11/2017 | 26/08/2019 |
Redondo Novillo Jose | Liquidador Solidario | 26/08/2019 | 26/08/2019 |
Redondo Novillo Jose | Administrador Solidario | 08/11/2017 | 26/08/2019 |
Doñoro Cuevas Maria Teresa | Consejero | 13/03/2015 | 08/11/2017 |
Doñoro Molero Crispulo | Consejero | 13/03/2015 | 08/11/2017 |
Doñoro Molero Crispulo | Secretario | 13/03/2015 | 08/11/2017 |
Redondo Novillo Jose | Consejero | 13/03/2015 | 08/11/2017 |
Redondo Novillo Jose | Presidente | 13/03/2015 | 08/11/2017 |
Redondo Novillo Jose | Consejero Delegado | 13/03/2015 | 08/11/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PROMOCIONES COMERCIALES REYDO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4063 , F 186, S 8, H M 67641, I/A 10 (26/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-167-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4063 , F 186, S 8, H M 67641, I/A 10 (26/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-167-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4063 , F 186, S 8, H M 67641, I/A 10 (26/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-167-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4063 , F 186, S 8, H M 67641, I/A 10 (26/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-167-28
- Sociedades absorbidas: Representaciones Y Distribuciones De Carpinteria S
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4063 , F 185, S 8, H M 67641, I/A 9 (23/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-82-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (15/10/2018)
CVE: BORME-B-2018-204-28
- Ha sido depositado el proyecto de fusión firmado el 30 de Agosto de 2018, de la sociedad PROMOCIONES COMERCIALES REYDO SA, como absorbente, y de la sociedad REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DE CARPINTERIA SA, como absorbida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4063 , F 178, S 8, H M 67641, I/A 2-M (15/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-204-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4063 , F 185, S 8, H M 67641, I/A 8 (08/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-219-28
- Otras modificaciones estatutarias: Se modifican los artículos 11 y 13 de los estatutos sociales.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4063 , F 185, S 8, H M 67641, I/A 8 (08/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-219-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4063 , F 185, S 8, H M 67641, I/A 8 (08/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-219-28