REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DE CARPINTERIA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Alcala, 160
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DE CARPINTERIA SA
CIF A28851178
Actividad Intermediarios del comercio de la madera y materiales de construcción
Página Web www.redicsa.es
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DE CARPINTERIA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DE CARPINTERIA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Doñoro Molero Crispulo | Apoderado | 27/08/2012 | 23/04/2019 |
Doñoro Molero Crispulo | Administrador Solidario | 22/03/2018 | 23/04/2019 |
Redondo Novillo Jose | Administrador Solidario | 22/03/2018 | 23/04/2019 |
Doñoro Molero Crispulo | Consejero | 27/08/2012 | 22/03/2018 |
Redondo Novillo Jose | Consejero | 27/08/2012 | 22/03/2018 |
Redondo Novillo Jose | Presidente | 27/08/2012 | 22/03/2018 |
Redondo Novillo Jose | Consejero Delegado | 27/08/2012 | 22/03/2018 |
Roncero Doñoro Julio | Consejero | 27/08/2012 | 22/03/2018 |
Roncero Doñoro Julio | Secretario | 27/08/2012 | 22/03/2018 |
Doñoro Molero Crispulo | Consejero Delegado | 27/08/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DE CARPINTERIA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30183 , F 60, S 8, H M 69801, I/A 13 (23/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-82-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30183 , F 60, S 8, H M 69801, I/A 13 (23/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-82-28
- Ha sido depositado el proyecto de fusión firmado el 30 de Agosto de 2018, de la sociedad PROMOCIONES COMERCIALES REYDO SA, como absorbente, y de la sociedad REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DE CARPINTERIA SA, como absorbida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4195 , F 211, S 8, H M 69801, I/A 5-M (15/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-204-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30183 , F 60, S 8, H M 69801, I/A 12 (22/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-72-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificados los artículos 6º, 11º, 13º y 14º de los estatutos sociales.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30183 , F 60, S 8, H M 69801, I/A 12 (22/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-72-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30183 , F 60, S 8, H M 69801, I/A 12 (22/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-72-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30183 , F 60, S 8, H M 69801, I/A 12 (22/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-72-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4195 , F 219, S 8, H M 69801, I/A 11 (27/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-182-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4195 , F 218, S 8, H M 69801, I/A 10 (27/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-182-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4195 , F 218, S 8, H M 69801, I/A 10 (27/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-182-28