DOÑORO CUEVAS MARIA TERESA
Informe ejecutivo de DOÑORO CUEVAS MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE DOÑORO CUEVAS MARIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALCARRIA OCIO Y TURISMO SL | Secretario | 04/03/2020 | |
ALCARRIA OCIO Y TURISMO SL | Consejero | 04/03/2020 | |
RESIDENCIAS SOCIALES ALCARREÑAS SL | Consejero | 02/03/2020 | |
HEDOC INVERSIONES SA | Presidente | 05/03/2013 | 05/03/2018 |
HEDOC INVERSIONES SA | Consejero | 05/03/2013 | 05/03/2018 |
PROMOCIONES COMERCIALES REYDO SA | Consejero | 13/03/2015 | 08/11/2017 |
COMERCIAL Y FIJACION DE CARPINTERIA SA | Consejero | 16/08/2013 |
VINCULACIONES DE DOÑORO CUEVAS MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOÑORO CUEVAS MARIA TERESA
Empresa: ALCARRIA OCIO Y TURISMO SL
Consejero Delegado
Consejero
- Doñoro Cuevas Fernando
- Doñoro Cuevas Maria Pilar
- Doñoro Cuevas Maria Teresa
- Doñoro Molero Crispulo
Presidente
Secretario
- Doñoro Cuevas Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25859 , F 123, S 8, H M 466099, I/A 2 (04/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-49-28
Empresa: RESIDENCIAS SOCIALES ALCARREÑAS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Doñoro Cuevas Fernando
- Doñoro Cuevas Maria Pilar
- Doñoro Cuevas Maria Teresa
- Doñoro Molero Crispulo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25859 , F 113, S 8, H M 466098, I/A 2 (02/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-47-28
Empresa: HEDOC INVERSIONES SA
Consejero Delegado
Consejero
- Doñoro Cuevas Fernando
- Doñoro Cuevas Maria Pilar
- Doñoro Cuevas Maria Teresa
- Doñoro Molero Crispulo
- Rubio Sanz Rocio
Presidente
- Doñoro Cuevas Maria Teresa
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12935 , F 140, S 8, H M 208317, I/A 7 (05/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-50-28
Empresa: PROMOCIONES COMERCIALES REYDO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Doñoro Cuevas Maria Teresa
- Doñoro Molero Crispulo
- Redondo Novillo Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4063 , F 185, S 8, H M 67641, I/A 8 (08/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-219-28
Empresa: PROMOCIONES COMERCIALES REYDO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Doñoro Cuevas Maria Teresa
- Doñoro Molero Crispulo
- Redondo Novillo Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4063 , F 184, S 8, H M 67641, I/A 7 (13/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-56-28
Empresa: PROMOCIONES COMERCIALES REYDO SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Doñoro Cuevas Maria Teresa
- Doñoro Molero Crispulo
- Redondo Novillo Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4063 , F 184, S 8, H M 67641, I/A 7 (13/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-56-28
Consejero Delegado
Consejero
- Doñoro Cuevas Maria Teresa
- Ramon Cuevas Francisco Javier
- Roncero Aguado Julio Clemente
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4063 , F 175, S 8, H M 67640, I/A 15 (16/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-161-28
Empresa: HEDOC INVERSIONES SA
Consejero Delegado
Consejero
- Doñoro Cuevas Fernando
- Doñoro Cuevas Maria Pilar
- Doñoro Cuevas Maria Teresa
- Doñoro Molero Crispulo
- Rubio Sanz Rocio
Presidente
- Doñoro Cuevas Maria Teresa
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12935 , F 139, S 8, H M 208317, I/A 6 (05/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-50-28
Empresa: HEDOC INVERSIONES SA
Consejero Delegado
Consejero
- Doñoro Cuevas Fernando
- Doñoro Cuevas Maria Teresa
- Doñoro Cuevas Pilar
- Doñoro Molero Crispulo
- Rubio Sanz Rocio
Presidente
- Doñoro Cuevas Maria Teresa
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12935 , F 139, S 8, H M 208317, I/A 6 (05/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-50-28
Información de DOÑORO CUEVAS MARIA TERESA
Mostramos los datos de DOÑORO CUEVAS MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOÑORO CUEVAS MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos