DOÑORO CUEVAS FERNANDO
Informe ejecutivo de DOÑORO CUEVAS FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE DOÑORO CUEVAS FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALCARRIA OCIO Y TURISMO SL | Presidente | 04/03/2020 | |
ALCARRIA OCIO Y TURISMO SL | Consejero | 04/03/2020 | |
RESIDENCIAS SOCIALES ALCARREÑAS SL | Secretario | 02/03/2020 | |
RESIDENCIAS SOCIALES ALCARREÑAS SL | Consejero | 02/03/2020 | |
HEDOC INVERSIONES SA | Secretario | 05/03/2013 | 05/03/2018 |
HEDOC INVERSIONES SA | Consejero | 05/03/2013 | 05/03/2018 |
VINCULACIONES DE DOÑORO CUEVAS FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOÑORO CUEVAS FERNANDO
Empresa: ALCARRIA OCIO Y TURISMO SL
Consejero Delegado
Consejero
- Doñoro Cuevas Fernando
- Doñoro Cuevas Maria Pilar
- Doñoro Cuevas Maria Teresa
- Doñoro Molero Crispulo
Presidente
- Doñoro Cuevas Fernando
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25859 , F 123, S 8, H M 466099, I/A 2 (04/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-49-28
Empresa: RESIDENCIAS SOCIALES ALCARREÑAS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Doñoro Cuevas Fernando
- Doñoro Cuevas Maria Pilar
- Doñoro Cuevas Maria Teresa
- Doñoro Molero Crispulo
Presidente
Secretario
- Doñoro Cuevas Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25859 , F 113, S 8, H M 466098, I/A 2 (02/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-47-28
Empresa: HEDOC INVERSIONES SA
Consejero Delegado
Consejero
- Doñoro Cuevas Fernando
- Doñoro Cuevas Maria Pilar
- Doñoro Cuevas Maria Teresa
- Doñoro Molero Crispulo
- Rubio Sanz Rocio
Presidente
Secretario
- Doñoro Cuevas Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12935 , F 140, S 8, H M 208317, I/A 7 (05/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-50-28
Empresa: HEDOC INVERSIONES SA
Consejero Delegado
Consejero
- Doñoro Cuevas Fernando
- Doñoro Cuevas Maria Pilar
- Doñoro Cuevas Maria Teresa
- Doñoro Molero Crispulo
- Rubio Sanz Rocio
Presidente
Secretario
- Doñoro Cuevas Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12935 , F 139, S 8, H M 208317, I/A 6 (05/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-50-28
Empresa: HEDOC INVERSIONES SA
Consejero Delegado
Consejero
- Doñoro Cuevas Fernando
- Doñoro Cuevas Maria Teresa
- Doñoro Cuevas Pilar
- Doñoro Molero Crispulo
- Rubio Sanz Rocio
Presidente
Secretario
- Doñoro Cuevas Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12935 , F 139, S 8, H M 208317, I/A 6 (05/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-50-28
Información de DOÑORO CUEVAS FERNANDO
Mostramos los datos de DOÑORO CUEVAS FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOÑORO CUEVAS FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos