PROFITAIL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Prados (Cabueñes), 166
Código Postal 33394
Municipio Gijón
Provincia Asturias
Mapa Ver Mapa
Razón Social PROFITAIL SL
CIF B52512266
Capital Social 20000.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 18/10/2013
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario ECONOCOM ALTABOX SL
VINCULACIONES DE PROFITAIL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROFITAIL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ECONOCOM ALTABOX SL | Socio Unico | 16/10/2017 | 16/10/2017 |
Escudero Pardo Ignacio | Administrador Solidario | 12/02/2015 | 16/10/2017 |
Garcia Garcia Luis Israel | Administrador Solidario | 12/02/2015 | 16/10/2017 |
Galan Barbero Cristina | Apoderado | 12/11/2013 | 12/02/2015 |
Garcia Garcia Luis Israel | Administrador Mancomunado | 12/11/2013 | 12/02/2015 |
Garcia Garcia Luis Israel | Apoderado | 18/11/2013 | 12/02/2015 |
Mendez Falcato Martin | Administrador Mancomunado | 12/11/2013 | 12/02/2015 |
ACTOS BORME DE PROFITAIL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4056 , F 143, S 8, H AS 45966, I/A 6 (16/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-206-33
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4056 , F 143, S 8, H AS 45966, I/A 6 (16/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-206-33
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4056 , F 143, S 8, H AS 45966, I/A 5 (16/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-203-33
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4056 , F 143, S 8, H AS 45966, I/A 4 (12/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-35-33
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4056 , F 143, S 8, H AS 45966, I/A 4 (12/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-35-33
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4056 , F 143, S 8, H AS 45966, I/A 4 (12/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-35-33
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4056 , F 143, S 8, H AS 45966, I/A 4 (12/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-35-33
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4056 , F 142, S 8, H AS 45966, I/A 3 (18/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-225-33
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4056 , F 141, S 8, H AS 45966, I/A 2 (12/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-221-33
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4056 , F 137, S 8, H AS 45966, I/A 1 (12/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-221-33