MENDEZ FALCATO MARTIN
Informe ejecutivo de MENDEZ FALCATO MARTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MENDEZ FALCATO MARTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CIRCULAR PARTNERS SL | Consejero Delegado Solidario | 02/07/2024 | |
CIRCULAR PARTNERS SL | Consejero | 02/07/2024 | |
CIRCULAR PARTNERS SL | Presidente | 02/07/2024 | |
JAG CONNECTION SL | REPR.143 RRM | 12/06/2024 |
VINCULACIONES DE MENDEZ FALCATO MARTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MENDEZ FALCATO MARTIN
Empresa: CIRCULAR PARTNERS SL
Consejero Delegado Solidario
- Mendez Falcato Martin
Consejero
- INSTITUT CATALA DE FINANCES CAPITAL SGEIC SA
- Irigoyen Fujiwara Daniel
- Mendez Falcato Martin
- Sitges Casals Pep
Presidente
- Mendez Falcato Martin
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 580292, I/A 6 (02/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-131-08
Empresa: CIRCULAR PARTNERS SL
Administrador Unico
- Mendez Falcato Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 580292, I/A 6 (02/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-131-08
Empresa: JAG CONNECTION SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Mendez Falcato Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 437949, I/A 13 (12/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-117-08
Empresa: JAG CONNECTION SL
Administrador Unico
- Mendez Falcato Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 437949, I/A 13 (12/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-117-08
Empresa: JAG CONNECTION SL
Administrador Unico
- Mendez Falcato Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43775 , F 218, S 8, H B 437949, I/A 11 (23/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-166-08
Empresa: CIRCULAR PARTNERS SL
Administrador Unico
- Mendez Falcato Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48330 , F 128, S 8, H B 580292, I/A 2 (17/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-163-08
Empresa: CIRCULAR PARTNERS SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Mendez Falcato Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48330 , F 128, S 8, H B 580292, I/A 2 (17/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-163-08
Empresa: CIRCULAR PARTNERS SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Mendez Falcato Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48330 , F 127, S 8, H B 580292, I/A 1 (27/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-105-08
Empresa: PROFITAIL SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Garcia Luis Israel
- Mendez Falcato Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4056 , F 143, S 8, H AS 45966, I/A 4 (12/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-35-33
Empresa: BITCARRIER SL
Consejero Delegado
Consejero
- Llosa Melich Jordi
- Mendez Falcato Martin
- Vilajosana Guillen Ignasi
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44281 , F 181, S 8, H B 344497, I/A 8 (12/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-08
VER MAS ACTOS
Información de MENDEZ FALCATO MARTIN
Mostramos los datos de MENDEZ FALCATO MARTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MENDEZ FALCATO MARTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos