BITCARRIER SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Arago, 383
Código Postal 08013
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social BITCARRIER SL
CIF B64257264
Capital Social 50505.0 Euros
Actividad Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE BITCARRIER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BITCARRIER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Galan Barbero Cristina | Apoderado | 11/11/2009 | 12/01/2015 |
Llosa Melich Jordi | Secretario | 03/04/2014 | 12/01/2015 |
Llosa Melich Jordi | Consejero | 03/04/2014 | 12/01/2015 |
Mendez Falcato Martin | Consejero | 03/04/2014 | 12/01/2015 |
Vilajosana Guillen Ignasi | Presidente | 03/04/2014 | 12/01/2015 |
Vilajosana Guillen Ignasi | Consejero | 03/04/2014 | 12/01/2015 |
Vilajosana Guillen Ignasi | Consejero Delegado | 03/04/2014 | 12/01/2015 |
Barbero Bonastre Teresa | Administrador Unico | 10/06/2013 | 03/04/2014 |
Mendez Falcato Martin | Administrador Unico | 10/06/2013 |
ACTOS BORME DE BITCARRIER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44281 , F 181, S 8, H B 344497, I/A 8 (12/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44281 , F 181, S 8, H B 344497, I/A 8 (12/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-08
- CL ARAGO Num.383 P.4 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44281 , F 181, S 8, H B 344497, I/A 7 (19/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-97-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.20: SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44281 , F 181, S 8, H B 344497, I/A 7 (19/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-97-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL SIENDO EL SOCIO UNICO "WORLDSENSING SL"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44281 , F 181, S 8, H B 344497, I/A 6 (03/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-71-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44281 , F 181, S 8, H B 344497, I/A 6 (03/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-71-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44281 , F 181, S 8, H B 344497, I/A 6 (03/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-71-08
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 20: SISTEMA RETRIBUTIDO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39290 , F 215, S 8, H B 344497, I/A 5 (10/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-113-08
Capital Anterior: | 48.100,00 | Euros |
Aumento de capital: | 2.405,00 | Euros |
Capital Actual: | 50.505,00 | Euros |
Porcentaje: | 5,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39290 , F 215, S 8, H B 344497, I/A 5 (10/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-113-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39290 , F 215, S 8, H B 344497, I/A 5 (10/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-113-08