ECONOCOM ALTABOX SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ ARQUIMEDES 655
Municipio Gijón
Provincia Asturias
Razón Social ECONOCOM ALTABOX SL
CIF B33898867
Capital Social 3352.0 Euros
Actividad Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
Página Web www.altabox.net
Nombres Anteriores
- ALTABOX SL
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Benguigui Diaz Angel
Propietario GRUPO ECONOCOM ESPAÑA SL
Auditor CENTIUM AUDITORES SL
VINCULACIONES DE ECONOCOM ALTABOX SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ECONOCOM ALTABOX SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bazile Eric Nicolas Andre | Consejero | 30/05/2018 | 21/10/2022 |
Benguigui Diaz Angel | Consejero | 30/05/2018 | 21/10/2022 |
Benguigui Diaz Angel | Consejero Delegado | 18/07/2018 | 21/10/2022 |
Benguigui Diaz Angel | Presidente | 30/05/2018 | 21/10/2022 |
CENTIUM AUDITORES SL | Auditor | 22/01/2020 | 21/10/2022 |
Garcia Garcia Luis Israel | Apoderado Mancomunado | 18/07/2018 | 21/10/2022 |
Garcia Garcia Luis Israel | Apoderado Solidario | 18/07/2018 | 21/10/2022 |
Garcia Garcia Luis Israel | Apoderado Solidario | 04/10/2021 | 21/10/2022 |
GRUPO ECONOCOM ESPAÑA SL | Socio Unico | 14/06/2022 | 21/10/2022 |
Perez Herce Garcia Carlos Antonio | Apoderado Mancomunado | 18/07/2018 | 21/10/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ECONOCOM ALTABOX SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4247 , F 175, S 8, H AS 28862, I/ACIERR (21/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-209-33
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4247 , F 175, S 8, H AS 28862, I/A 26 (14/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-117-33
- Otras modificaciones estatutarias: 19. Organización y de la administración de la sociedad.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4247 , F 174, S 8, H AS 28862, I/A 25 (09/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-115-33
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4247 , F 174, S 8, H AS 28862, I/A 25 (09/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-115-33
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4247 , F 174, S 8, H AS 28862, I/A 24 (04/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-197-33
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4247 , F 174, S 8, H AS 28862, I/A 23 (22/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-21-33
- Sociedades absorbidas: FOCUS ON EMOTIONS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4247 , F 173, S 8, H AS 28862, I/A 22 (17/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-33
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4247 , F 173, S 8, H AS 28862, I/A 21 (06/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-220-33
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4247 , F 173, S 8, H AS 28862, I/A 21 (06/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-220-33
Empresa: ALTABOX SL
- ECONOCOM ALTABOX SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4247 , F 173, S 8, H AS 28862, I/A 20 (21/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-122-33