PORTMAN BAELA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Rafael Calvo, 39
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social PORTMAN BAELA SL
CIF B79612164
Actividad Actividades de las sociedades holding
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor BDO AUDITORES SLP
VINCULACIONES DE PORTMAN BAELA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PORTMAN BAELA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguirre Peman Claudio | Consejero | 30/10/2009 | 09/09/2015 |
BDO AUDITORES SL | Auditor | 30/06/2011 | 09/09/2015 |
BDO AUDITORES SLP | Auditor | 12/05/2015 | 09/09/2015 |
Cebrian Ara Clemente | Consejero | 30/10/2009 | 09/09/2015 |
Davalos Olivares Martin Federico | Apoderado Mancomunado | 05/05/2015 | 09/09/2015 |
Del Pino Y Calvo Sotelo Joaquin | Representante | 15/04/2013 | 09/09/2015 |
Del Pino Y Calvo Sotelo Leopoldo | Representante | 07/06/2012 | 09/09/2015 |
Del Pino Y Calvo Sotelo Maria | Representante | 03/12/2012 | 09/09/2015 |
Del Pino Y Calvo Sotelo Rafael | Representante | 22/09/2010 | 09/09/2015 |
MENOSMARES SL | Vicepresidente | 03/12/2012 | 09/09/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PORTMAN BAELA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16262 , F 213, S 8, H M 55609, I/A 47 (09/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-177-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16262 , F 213, S 8, H M 55609, I/A 47 (09/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-177-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16262 , F 213, S 8, H M 55609, I/A 47 (09/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-177-28
Consejero
Presidente
Representante
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16262 , F 213, S 8, H M 55609, I/A 47 (09/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-177-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16262 , F 213, S 8, H M 55609, I/A 46 (12/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-93-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16262 , F 211, S 8, H M 55609, I/A 45 (05/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-90-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16262 , F 211, S 8, H M 55609, I/A 45 (05/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-90-28
- Otras modificaciones estatutarias: SE MODIFICAN LOS ARTICULOS 8, 9, 10 Y 14 DE LOS ESTATUTOS, RELATIVOS A LA ADMINISTRACION SOCIAL, CELEBRACION DE LAS JUNTAS, NORMAS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION Y FORMULACION DE LAS CUENTAS ANUALES.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16262 , F 210, S 8, H M 55609, I/A 44 (24/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-83-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16262 , F 210, S 8, H M 55609, I/A 43 (25/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-146-28
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16262 , F 209, S 8, H M 55609, I/A 42 (25/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-146-28