CEBRIAN ARA CLEMENTE
Informe ejecutivo de CEBRIAN ARA CLEMENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE CEBRIAN ARA CLEMENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACTURUS CAPITAL SL | Consejero | 28/12/2015 | |
ACTURUS CAPITAL SL | Apoderado Solidario | 28/12/2015 |
VINCULACIONES DE CEBRIAN ARA CLEMENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CEBRIAN ARA CLEMENTE
Empresa: KARLOVY SL
Consejero
- Aguirre Peman Claudio
- Cebrian Ara Clemente
- MENOSMARES SL
- Prado Eulate Borja
- Rijn Capital Bv
- SIEMPRELARA SL
- SOZIANCOR SL
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14747 , F 213, S 8, H M 81368, I/A 44 (26/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-169-28
Consejero
- Cebrian Ara Clemente
- Del Rio Aparicio Rufino Genaro
- Navarrete Carmona Juan
- Perez Gavilan Francisco Javier
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39948 , F 220, S 8, H M 170430, I/A 126 (24/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-21-28
Empresa: ACTURUS CAPITAL SL
Presidente
- Cebrian Ara Clemente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37612 , F 142, S 8, H M 298050, I/A 31 (28/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-193-28
Consejero
- Cebrian Ara Clemente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35219 , F 153, S 8, H M 170430, I/A 117 (25/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-85-28
Empresa: KARLOVY SL
Consejero
- Aguirre Peman Claudio
- Cebrian Ara Clemente
- Prado Eulate Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14747 , F 209, S 8, H M 81368, I/A 38 (09/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-73-28
Empresa: VISTASIERRA SA
Consejero
- Aguirre Peman Claudio
- Cebrian Ara Clemente
- MENOSMARES SL
- Prado Eulate Borja
- Rijn Capital Bv
- SIEMPRELARA SL
- SOZIANCOR SL
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28518 , F 187, S 8, H M 57586, I/A 83 (04/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-154-28
Empresa: VISTASIERRA III SL
Consejero
- Aguirre Peman Claudio
- Cebrian Ara Clemente
- MENOSMARES SL
- Prado Eulate Borja
- Rijn Capital Bv
- SIEMPRELARA SL
- SOZIANCOR SL
Presidente
Representante
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31299 , F 148, S 8, H M 563404, I/A 6 (04/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-154-28
Empresa: VISTASIERRA II SL
Consejero
- Aguirre Peman Claudio
- Cebrian Ara Clemente
- MENOSMARES SL
- Prado Eulate Borja
- Rijn Capital Bv
- SIEMPRELARA SL
- SOZIANCOR SL
Presidente
Representante
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30550 , F 134, S 8, H M 549838, I/A 6 (04/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-154-28
Empresa: ACTURUS CAPITAL SL
Apoderado Solidario
- Cebrian Ara Clemente
- Cebrian Mosquera Alvaro
- Cebrian Mosquera Clemente Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33785 , F 211, S 8, H M 298050, I/A 21 (28/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-2-28
Empresa: ACTURUS CAPITAL SL
Consejero
Presidente
- Cebrian Ara Clemente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33785 , F 205, S 8, H M 298050, I/A 20 (28/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-2-28
VER MAS ACTOS
Información de CEBRIAN ARA CLEMENTE
Mostramos los datos de CEBRIAN ARA CLEMENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CEBRIAN ARA CLEMENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos