VISTASIERRA III SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Rafael Calvo, 39
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social VISTASIERRA III SL
CIF B86784758
Actividad Actividades de las sociedades holding
Nombres Anteriores
- SOBLA BELEGGINGEN BV
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario VISTASIERRA II SL
VINCULACIONES DE VISTASIERRA III SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VISTASIERRA III SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguirre Peman Claudio | Consejero | 04/10/2013 | 04/08/2016 |
Cebrian Ara Clemente | Consejero | 04/10/2013 | 04/08/2016 |
Davalos Olivares Martin Federico | Apoderado | 24/04/2015 | 04/08/2016 |
Del Pino Calvo-sotelo Joaquin | Representante | 19/08/2013 | 04/08/2016 |
Del Pino Y Calvo Sotelo Joaquin | Representante | 04/10/2013 | 04/08/2016 |
Del Pino Y Calvo Sotelo Leopoldo | Representante | 04/10/2013 | 04/08/2016 |
Del Pino Y Calvo Sotelo Rafael | Representante | 04/10/2013 | 04/08/2016 |
Del Pino Y Calvo Sotero Maria | Representante | 04/10/2013 | 04/08/2016 |
MENOSMARES SL | Vicepresidente | 04/10/2013 | 04/08/2016 |
MENOSMARES SL | Consejero | 04/10/2013 | 04/08/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE VISTASIERRA III SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31299 , F 148, S 8, H M 563404, I/A 6 (04/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-154-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31299 , F 148, S 8, H M 563404, I/A 6 (04/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-154-28
Consejero
Presidente
Representante
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31299 , F 148, S 8, H M 563404, I/A 6 (04/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-154-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31299 , F 147, S 8, H M 563404, I/A 5 (24/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-83-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31299 , F 147, S 8, H M 563404, I/A 5 (24/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-83-28
- Otras modificaciones estatutarias: SE MODIFICAN LOS ARTICULOS 5 Y 7 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES Y SE INCLUYE UN NUEVO ARTICULO EN LOS MISMOS EL NUMERO 8.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31299 , F 146, S 8, H M 563404, I/A 4 (24/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-83-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificacion del articulo 6 de los estatutos sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31299 , F 144, S 8, H M 563404, I/A 3 (04/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-195-28
Consejero
Presidente
Representante
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31299 , F 144, S 8, H M 563404, I/A 3 (04/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-195-28
Consejero
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31299 , F 144, S 8, H M 563404, I/A 3 (04/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-195-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31299 , F 143, S 8, H M 563404, I/A 2 (20/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-162-28