PONELI INVEST SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Muntaner, 333
Código Postal 08021
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social PONELI INVEST SL
CIF B02694586
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 19/10/2020
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE PONELI INVEST SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PONELI INVEST SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Iglesias Baciana Maurici | Administrador Solidario | 13/01/2021 | 07/03/2023 |
Iglesias Baciana Maurici | Liquidador | 07/03/2023 | 07/03/2023 |
Marcos Navarro Anna Maria | Apoderado Solidario | 08/02/2023 | 07/03/2023 |
Samaranch Dezcallar Luis Maria | Administrador Solidario | 13/01/2021 | 07/03/2023 |
Gorgues Rosset Rosa Maria | Administrador Unico | 16/11/2020 | 13/01/2021 |
ACTOS BORME DE PONELI INVEST SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47526 , F 13, S 8, H B 554572, I/A 4 (07/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-52-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47526 , F 13, S 8, H B 554572, I/A 4 (07/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-52-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47526 , F 13, S 8, H B 554572, I/A 4 (07/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-52-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47526 , F 12, S 8, H B 554572, I/A 3 (08/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-32-08
- LA TENENCIA, GESTION Y ADMINISTRACION DE PARTICIPACIONES EN FONDOS PROPIOS DE ENTIDADES, EXCEPTO LAS ESPECIFICAMENTE RESERVADAS POR LA LEY DEL MERCADO DE VALORES. LA PRESTACION DE SERVICIOS DE PLANIFICACION EMPRESARIAL.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47526 , F 12, S 8, H B 554572, I/A 2 (13/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-08
- CL MUNTANER Num.333 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47526 , F 12, S 8, H B 554572, I/A 2 (13/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47526 , F 12, S 8, H B 554572, I/A 2 (13/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47526 , F 12, S 8, H B 554572, I/A 2 (13/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47526 , F 11, S 8, H B 554572, I/A 1 (16/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-227-08
Dirección:CL L'AVENIR NUM.35 P.6 PTA.2 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:19/10/20
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:LA COMPRAVENTA, INTERMEDIACION, ARRENDAMIENTO, ADMINISTRACION, EXPLOTACION EN CUALQUIER FORMA DE FINCAS RUSTICAS Y URBANAS Y LA REALIZACION DE TODA CLASE DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES, ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47526 , F 11, S 8, H B 554572, I/A 1 (16/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-227-08