MARCOS NAVARRO ANNA MARIA
Informe ejecutivo de MARCOS NAVARRO ANNA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARCOS NAVARRO ANNA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KAMITEK INVEST SL | Apoderado Solidario | 13/02/2023 | |
OFFSET DURERO INTERNACIONAL SL | Apoderado Solidario | 10/02/2023 | |
MANAGOR SL | Administrador Solidario | 02/03/2021 |
VINCULACIONES DE MARCOS NAVARRO ANNA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARCOS NAVARRO ANNA MARIA
Empresa: KAMITEK INVEST SL
Apoderado Solidario
- Marcos Navarro Anna Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47637 , F 175, S 8, H B 557857, I/A 3 (13/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-35-08
Empresa: OFFSET DURERO INTERNACIONAL SL
Apoderado Solidario
- Marcos Navarro Anna Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36654 , F 181, S 8, H B 131237, I/A 15 (10/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-34-08
Empresa: OFFSET DURERO INTERNACIONAL SL
Apoderado Solidario
- Marcos Navarro Anna Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36654 , F 181, S 8, H B 131237, I/A 14 (10/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-34-08
Empresa: PONELI INVEST SL
Apoderado Solidario
- Marcos Navarro Anna Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47526 , F 12, S 8, H B 554572, I/A 3 (08/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-32-08
Empresa: MANAGOR SL
Administrador Solidario
- Gordillo Marcos Felip
- Marcos Navarro Anna Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47638 , F 120, S 8, H B 557885, I/A 2 (02/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-47-08
Empresa: MANAGOR SL
Administrador Unico
- Marcos Navarro Anna Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47638 , F 120, S 8, H B 557885, I/A 2 (02/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-47-08
Empresa: MANAGOR SL
Administrador Unico
- Marcos Navarro Anna Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47638 , F 119, S 8, H B 557885, I/A 1 (27/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-08
Empresa: ROUS DIAGONAL SL
Apoderado Solidario
- Marcos Navarro Anna Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37499 , F 91, S 8, H B 301239, I/A 7 (02/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-29-08
Información de MARCOS NAVARRO ANNA MARIA
Mostramos los datos de MARCOS NAVARRO ANNA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARCOS NAVARRO ANNA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos