SAMARANCH DEZCALLAR LUIS MARIA
Informe ejecutivo de SAMARANCH DEZCALLAR LUIS MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SAMARANCH DEZCALLAR LUIS MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KAMITEK INVEST SL | Administrador Solidario | 26/02/2021 |
VINCULACIONES DE SAMARANCH DEZCALLAR LUIS MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAMARANCH DEZCALLAR LUIS MARIA
Empresa: PONELI INVEST SL
Administrador Solidario
- Iglesias Baciana Maurici
- Samaranch Dezcallar Luis Maria
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47526 , F 13, S 8, H B 554572, I/A 4 (07/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-52-08
Empresa: KAMITEK INVEST SL
Administrador Solidario
- Iglesias Baciana Maurici
- Samaranch Dezcallar Luis Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47637 , F 175, S 8, H B 557857, I/A 2 (26/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-44-08
Empresa: PONELI INVEST SL
Administrador Solidario
- Iglesias Baciana Maurici
- Samaranch Dezcallar Luis Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47526 , F 12, S 8, H B 554572, I/A 2 (13/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-08
Información de SAMARANCH DEZCALLAR LUIS MARIA
Mostramos los datos de SAMARANCH DEZCALLAR LUIS MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAMARANCH DEZCALLAR LUIS MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos