OCA CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Via de las Dos Castillas, 7
Código Postal 28224
Municipio Pozuelo de Alarcón
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social OCA CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
CIF A64822265
Actividad Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
Fecha de Constitución 11/03/2008
Nombres Anteriores
- PIXODEL SA
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE OCA CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OCA CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carmona Sanz Guillem | Apoderado | 27/04/2022 | 30/01/2023 |
Fajula Chopo Joaquim | Administrador Solidario | 02/05/2018 | 30/01/2023 |
Fajula Chopo Josep | Administrador Solidario | 02/05/2018 | 30/01/2023 |
Iravedra Quintana Jesus | Apoderado | 10/11/2021 | 30/01/2023 |
Lara Jaen Maria Leonor | Apoderado | 31/05/2018 | 30/01/2023 |
Ramon Navarro Oscar | Apoderado | 31/05/2018 | 30/01/2023 |
Ruiz Beser Servando | Apoderado | 31/05/2018 | 30/01/2023 |
Salazar Serra Josep | Apoderado | 31/05/2018 | 30/01/2023 |
Seguer Mila Agustin | Apoderado | 10/11/2021 | 30/01/2023 |
Vilardell Torrent Lluis | Apoderado | 10/11/2021 | 30/01/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE OCA CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37689 , F 136, S 8, H M 671506, I/A 14 (30/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-25-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37689 , F 136, S 8, H M 671506, I/A 14 (30/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-25-28
- Se dicuelve y extingue la sociedad, al haber sido absorbida por la sociedad domiciliada en Pozuelo de Alarcon - Madrid- denominada " OCA CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA SA "
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37689 , F 136, S 8, H M 671506, I/A 14 (30/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-25-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37689 , F 136, S 8, H M 671506, I/A 14 (30/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-25-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37689 , F 136, S 8, H M 671506, I/A 14 (30/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-25-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37689 , F 135, S 8, H M 671506, I/A 13 (27/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-85-28
Apoderado General
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37689 , F 135, S 8, H M 671506, I/A 12 (10/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-220-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37689 , F 135, S 8, H M 671506, I/A 11 (10/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-220-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37689 , F 135, S 8, H M 671506, I/A 10 (10/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-220-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37689 , F 134, S 8, H M 671506, I/A 9 (10/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-220-28