VILARDELL TORRENT LLUIS
Informe ejecutivo de VILARDELL TORRENT LLUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE VILARDELL TORRENT LLUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OCA GLOBAL CONSULTING AND TECHNICAL ADVISORY SERVICES SL | Apoderado | 27/01/2021 |
VINCULACIONES DE VILARDELL TORRENT LLUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILARDELL TORRENT LLUIS
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37689 , F 136, S 8, H M 671506, I/A 14 (30/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-25-28
Apoderado
- Vilardell Torrent Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37689 , F 134, S 8, H M 671506, I/A 9 (10/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-220-28
Empresa: INSTITUTO DE LA CALIDAD SA
Apoderado
- Vilardell Torrent Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42343 , F 130, S 8, H M 749470, I/A 9 (15/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-183-28
Apoderado
- Vilardell Torrent Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36819 , F 207, S 8, H M 426668, I/A 12 (27/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-28
Empresa: INSTITUTO DE LA CALIDAD SA
Apoderado Solidario
- Vilardell Torrent Lluis
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43920 , F 72, S 8, H B 319248, I/A 99 (01/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-128-08
Apoderado Solidario
- Vilardell Torrent Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42754 , F 222, S 8, H B 416102, I/A 14 (23/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-83-08
Apoderado Solidario
- Vilardell Torrent Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44487 , F 76, S 8, H B 457527, I/A 2 (12/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-221-08
Apoderado Solidario
- Carbo Llorente Luis Angel
- Vilardell Torrent Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42583 , F 217, S 8, H B 44360, I/A 404 (30/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-106-08
Empresa: INSTITUTO DE LA CALIDAD SA
Apoderado Solidario
- Vilardell Torrent Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42998 , F 60, S 8, H B 319248, I/A 95 (28/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-169-08
Apoderado Solidario
- Vilardell Torrent Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37256 , F 90, S 8, H B 44360, I/A 392 (28/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-169-08
Información de VILARDELL TORRENT LLUIS
Mostramos los datos de VILARDELL TORRENT LLUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILARDELL TORRENT LLUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos