SEGUER MILA AGUSTIN
Informe ejecutivo de SEGUER MILA AGUSTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SEGUER MILA AGUSTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OCA GLOBAL CONSULTING AND TECHNICAL ADVISORY SERVICES SL | Apoderado | 17/02/2022 | |
OCA GLOBAL CONSULTING AND TECHNICAL ADVISORY SERVICES SL | Apoderado | 27/01/2021 |
VINCULACIONES DE SEGUER MILA AGUSTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SEGUER MILA AGUSTIN
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37689 , F 136, S 8, H M 671506, I/A 14 (30/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-25-28
Apoderado
- Seguer Mila Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36819 , F 211, S 8, H M 426668, I/A 16 (17/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-38-28
Apoderado
- Seguer Mila Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37689 , F 135, S 8, H M 671506, I/A 10 (10/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-220-28
Apoderado
- Seguer Mila Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36819 , F 208, S 8, H M 426668, I/A 13 (27/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-28
Apoderado Solidario
- Seguer Mila Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42754 , F 221, S 8, H B 416102, I/A 13 (23/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-83-08
Administrador Unico
- Seguer Mila Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42754 , F 220, S 8, H B 416102, I/A 9 (15/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-76-08
Administrador Unico
- Seguer Mila Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23773 , F 96, S 8, H M 426668, I/A 4 (10/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-242-28
Apoderado
- Calaf Delseny Luis
- Martinez Muñoz David
- Seguer Mila Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41777 , F 132, S 8, H B 259110, I/A 39 (05/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-200-08
Información de SEGUER MILA AGUSTIN
Mostramos los datos de SEGUER MILA AGUSTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SEGUER MILA AGUSTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos